Marcos Lamo Schulder
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Marcos Lamo Schulder, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Marcos Lamo Schulder. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Marcos Lamo Schulder ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Marcos Lamo Schulder se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Cordoba. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 09/02/2021, en el Registro Mercantil de Cordoba, Boletín 26, Referencia 61131. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 01/02/2021, Tomo 2769, Folio 31, Sección 8, Hoja 41958, Inscripción 1. El tiempo máximo que Marcos Lamo Schulder ha permanecido en un cargo es 24 años, 7 meses y 30 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años, 7 meses y 12 dias. Además, se han publicado hasta 6 cargos en otras empresas bajo el nombre Marcos Lamo Schulder.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Marcos Lamo Schulder.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Marcos Lamo Schulder (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Marcos Lamo Schulder?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Marcos Lamo Schulder |
Tendrá la información más actualizada sobre
Marcos Lamo Schulder |
La información de Marcos Lamo Schulder contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Marcos Lamo Schulder.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Marcos Lamo Schulder
Resumen de actos BORME publicados
- 17/11/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Marcos Lamo Schulder:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 17/11/2023.
Publicado
el 17/11/2023 en CORDOBA., Referencia: 2096423.
- 05/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Marcos Lamo Schulder:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 05/10/2022.
Publicado
el 05/10/2022 en BARCELONA., Referencia: 1986134.
- 13/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Marcos Lamo Schulder:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 13/06/2022.
Publicado
el 13/06/2022 en BARCELONA., Referencia: 1816535.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Marcos Lamo Schulder - Cnae:
- Construcción de edificios
Instalaciones eléctricas
- Sic:
- CONTRATISTAS GENERALES SC
Instalaciones eléctricas
- Objeto social:
- INSTALACIONES Y REPARACIONES DE SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA, GAS, ELECTRICIDAD, CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO, ANTENAS DE TELEVISION, TELEVISION POR CABLE VIDEO-PORTEROS Y PORTEROS ELECTRONICOS
INSTALACIONES Y REPARACION DE SISTEMAS DE CONDUCCION DH AGUA, GAS, ELECTRICIDAD. CALEFACCION. AIRE ACONDICIONADO, ANTENAS DE TELEVISION. TELEVISION POR CABLES VIDEO PORTEROS Y PORTEROS ELECTRONICOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Marcos Lamo Schulder, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Marcos Lamo Schulder.
Sectores que han consultado al ejecutivo Marcos Lamo Schulder
Sectores
| 2006
(1)
| 2008
(2)
|
Total
(3)
|
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD |
0
| 2 | 2 |
INFORMES COMERCIALES | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Marcos Lamo Schulder también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Marcos Lamo Schulder Además, conozca si Marcos Lamo Schulder tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Marcos Lamo Schulder.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí