Maria Agustina Lopez Vilar
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Agustina Lopez Vilar, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Agustina Lopez Vilar. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Agustina Lopez Vilar ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Agustina Lopez Vilar se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Agentes de la propiedad inmobiliaria, actividad SIC Agencias inmobiliarias, administradores de fincas y objeto social La Compraventa, Tenencia y Arrendamiento , Salvo el Financiero Como Parte Arrendadora, de Toda Clase de Inmuebles, Exceptuandose Actividades Sujetas a Legislacion Especifica.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 29/06/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 2333900. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 29/06/2022. El tiempo máximo que Maria Agustina Lopez Vilar ha permanecido en un cargo es 26 años, 7 meses y 17 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años, 3 meses y 25 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Maria Agustina Lopez Vilar.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Agustina Lopez Vilar.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Agustina Lopez Vilar (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Agustina Lopez Vilar?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Agustina Lopez Vilar |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Agustina Lopez Vilar |
La información de Maria Agustina Lopez Vilar contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Agustina Lopez Vilar.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Agustina Lopez Vilar
Resumen de actos BORME publicados
- 29/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Agustina Lopez Vilar:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 29/06/2022.
Publicado
el 29/06/2022 en MADRID., Referencia: 2333900.
- 18/02/1998
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Agustina Lopez Vilar:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 18/02/1998.
Publicado
el 18/02/1998 en MADRID. Boletín: 33 , Referencia: 56512.
Ejercicio 1995
presentado
en Febrero del 1998
- 12/02/1998
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Agustina Lopez Vilar:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 12/02/1998.
Tomo: 8556, Folio: 202, Sección: 8, Hoja Registral: 137882, Inscripción: 2
Publicado
el 27/02/1998 en MADRID. Boletín: 40 , Referencia: 74359.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Agustina Lopez Vilar - Cnae:
- Agentes de la propiedad inmobiliaria
- Sic:
- Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
- Objeto social:
- LA COMPRAVENTA, TENENCIA Y ARRENDAMIENTO , SALVO EL FINANCIERO COMO PARTE ARRENDADORA, DE TODA CLASE DE INMUEBLES, EXCEPTUANDOSE ACTIVIDADES SUJETAS A LEGISLACION ESPECIFICA.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Agustina Lopez Vilar, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Agustina Lopez Vilar.
Usuarios que consultaron Maria Agustina Lopez Vilar también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Agustina Lopez Vilar Además, conozca si Maria Agustina Lopez Vilar tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Agustina Lopez Vilar.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí