Maria Carmen Cernadas Garcia
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Carmen Cernadas Garcia, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Carmen Cernadas Garcia. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Carmen Cernadas Garcia ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Carmen Cernadas Garcia se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Pontevedra. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Alquiler de artículos de ocio y deportivos, actividad SIC Alquiler y leasing y objeto social El Alquiler de Embarcaciones de Recreo, a Motor o a Vela, Con o Sin Tripulacion. B.) la Promocion, Construccion, Reparacion y Conservacion de Toda Clase Deobras, Tanto de Promocion Publica Como Privada, C.) la Compraventa de Terrenos y Solares, Obras de u A.) el Alquiler de Viviendas, Locales Comerciales, y Viviendas Vacacionales. (cnae 6820). El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 31/10/2019, en el Registro Mercantil de Pontevedra, Boletín 210, Referencia 453349. Este cambio ha sido Cambio de denominación social, inscrito el 24/10/2019, Tomo 3308, Libro 3308, Folio 162, Sección 8, Hoja 42549, Inscripción 6. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 27/08/2022. El tiempo máximo que Maria Carmen Cernadas Garcia ha permanecido en un cargo es 20 años, 3 meses y 21 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años y 8 meses. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Carmen Cernadas Garcia.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Carmen Cernadas Garcia.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Carmen Cernadas Garcia (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Carmen Cernadas Garcia?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Carmen Cernadas Garcia |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Carmen Cernadas Garcia |
La información de Maria Carmen Cernadas Garcia contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Carmen Cernadas Garcia.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Carmen Cernadas Garcia
Resumen de actos BORME publicados
- 24/10/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Carmen Cernadas Garcia:
Cambio de denominación social
Inscrito el 24/10/2019.
Tomo: 3308, Libro: 3308, Folio: 162, Sección: 8, Hoja Registral: 42549, Inscripción: 6
Publicado
el 31/10/2019 en PONTEVEDRA. Boletín: 210 , Referencia: 453349.
- 23/11/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Carmen Cernadas Garcia:
Pérdida de unipersonalidad
Inscrito el 23/11/2017.
Tomo: 3308, Libro: 3308, Folio: 162, Sección: 8, Hoja Registral: 42549, Inscripción: 5
Publicado
el 04/12/2017 en PONTEVEDRA. Boletín: 230 , Referencia: 476693.
- 07/11/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Carmen Cernadas Garcia:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 07/11/2017.
Tomo: 3308, Libro: 3308, Folio: 161, Sección: 8, Hoja Registral: 42549, Inscripción: 4
Publicado
el 16/11/2017 en PONTEVEDRA. Boletín: 218 , Referencia: 450935.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Carmen Cernadas Garcia - Cnae:
- Instalaciones eléctricas
Alquiler de artículos de ocio y deportivos
- Sic:
- Instalaciones eléctricas
Alquiler y leasing
- Objeto social:
- INSTALACIONES ELECTRICAS, FONTANERIA, CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AIRE ACONDICIONADO. CONSTRUCCION, ALUMBRAMIENTO DE AGUAS. PROMOCIÓN, COMPRAVENTA, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, URBANIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, EDIFICIOS, SOLARES, CONSTRUCCIONES, VIVIENDASY LOCALES COMERCIALES
EL ALQUILER DE EMBARCACIONES DE RECREO, A MOTOR O A VELA, CON O SIN TRIPULACION. B.) LA PROMOCION, CONSTRUCCION, REPARACION Y CONSERVACION DE TODA CLASE DEOBRAS, TANTO DE PROMOCION PUBLICA COMO PRIVADA, C.) LA COMPRAVENTA DE TERRENOS Y SOLARES, OBRAS DE U A.) EL ALQUILER DE VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES, Y VIVIENDAS VACACIONALES. (CNAE 6820)
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Carmen Cernadas Garcia, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Carmen Cernadas Garcia.
Usuarios que consultaron Maria Carmen Cernadas Garcia también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Maria Carmen Cernadas Garcia tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Carmen Cernadas Garcia.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí