Maria Carmen Monte Fernandez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Carmen Monte Fernandez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Carmen Monte Fernandez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Carmen Monte Fernandez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Carmen Monte Fernandez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Asturias. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 11/03/2024, en el Registro Mercantil de Asturias, Boletín 50, Referencia 121929. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 04/03/2024, Tomo 4436, Folio 168, Sección 8, Hoja 57422, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 27/08/2022. El tiempo máximo que Maria Carmen Monte Fernandez ha permanecido en un cargo es 14 años, 1 mes y 6 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 meses y 20 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Carmen Monte Fernandez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Carmen Monte Fernandez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Carmen Monte Fernandez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Carmen Monte Fernandez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Carmen Monte Fernandez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Carmen Monte Fernandez |
La información de Maria Carmen Monte Fernandez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Carmen Monte Fernandez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Carmen Monte Fernandez
Resumen de actos BORME publicados
- 04/03/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Carmen Monte Fernandez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 04/03/2024.
Tomo: 4436, Folio: 168, Sección: 8, Hoja Registral: 57422, Inscripción: 2
Publicado
el 11/03/2024 en ASTURIAS. Boletín: 50 , Referencia: 121929.
- 04/03/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Carmen Monte Fernandez:
Nombramientos
Inscrito el 04/03/2024.
Tomo: 4436, Folio: 168, Sección: 8, Hoja Registral: 57422, Inscripción: 2
Publicado
el 11/03/2024 en ASTURIAS. Boletín: 50 , Referencia: 121929.
- 05/04/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Carmen Monte Fernandez:
Constitución
Inscrito el 05/04/2021.
Tomo: 4436, Folio: 163, Sección: 8, Hoja Registral: 57422, Inscripción: 1
Publicado
el 12/04/2021 en ASTURIAS. Boletín: 67 , Referencia: 163762.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Carmen Monte Fernandez - Cnae:
- Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados
- Sic:
- EMBUTIDOS, JAMONES Y OTROS PRODUCTOS CARNICOS
Carnes y productos cárnicos
- Objeto social:
- FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CARNICOS Y COMESTIBLES DE TODAS CLASES. LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CARNICOS Y COMESTIBLES DE TODAS CLASES. ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PESCA, AHUMADOS, CURADOS, COCIDOS Y PRECOCI 1. LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE TODA CLASE. 2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. 3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA BIOTECNOLOGÍA. 4. CONSULTORÍA EN ALIMENTACIÓN, BIOTECNOLOGÍA E I MÁS D MÁS I. 5. EXPL
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y TRANSMISION Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE MAQUINARIA Y DE BIENES INMUEBLES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Carmen Monte Fernandez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Carmen Monte Fernandez.
Usuarios que consultaron Maria Carmen Monte Fernandez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Carmen Monte Fernandez Además, conozca si Maria Carmen Monte Fernandez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Carmen Monte Fernandez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí