Maria Cristina Martinez Lucas
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Cristina Martinez Lucas, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Cristina Martinez Lucas. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Cristina Martinez Lucas ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Cristina Martinez Lucas se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Malaga. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Construcción de edificios, actividad SIC CONTRATISTAS GENERALES SC y objeto social La Construcción de Obras Por Cuenta Propia o de Terceros, la de Edificios y Viviendas de Todas Clases, Adquisición de Solares, Edificios e Inmuebles,urbanización y Parcelación de Terrenos, Así Como el Uso, Arrendamiento, Compareventa, Explotación y Administración de Toda Clase de Inmuebles, la Inte. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 25/11/2019, en el Registro Mercantil de Malaga, Boletín 226, Referencia 486033. Este cambio ha sido Transformación de sociedad, inscrito el 14/11/2019, Tomo 1333, Libro 246, Folio 35, Sección 8, Hoja 9660, Inscripción 10. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 06/01/2023. El tiempo máximo que Maria Cristina Martinez Lucas ha permanecido en un cargo es 20 años, 3 meses y 10 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 8 meses y 16 dias. Además, se han publicado hasta 10 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Cristina Martinez Lucas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Cristina Martinez Lucas.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Cristina Martinez Lucas (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Cristina Martinez Lucas?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Cristina Martinez Lucas |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Cristina Martinez Lucas |
La información de Maria Cristina Martinez Lucas contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Cristina Martinez Lucas.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Cristina Martinez Lucas
Resumen de actos BORME publicados
- 29/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Cristina Martinez Lucas:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 29/06/2022.
Publicado
el 29/06/2022 en MADRID., Referencia: 1709599.
- 14/11/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Cristina Martinez Lucas:
Transformación de sociedad
Inscrito el 14/11/2019.
Tomo: 1333, Libro: 246, Folio: 35, Sección: 8, Hoja Registral: 9660, Inscripción: 10
Publicado
el 25/11/2019 en MALAGA. Boletín: 226 , Referencia: 486033.
- 14/11/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Cristina Martinez Lucas:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 14/11/2019.
Tomo: 1333, Libro: 246, Folio: 35, Sección: 8, Hoja Registral: 9660, Inscripción: 10
Publicado
el 25/11/2019 en MALAGA. Boletín: 226 , Referencia: 486033.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Cristina Martinez Lucas - Cnae:
- Antiguo 74 y 7484: Otras actividades empresariales
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- Servicios sc
Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
- Objeto social:
- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO. DE PRODUCTO, DE INTERIORISMO, DE SERVICIOS CONTABLES Y DE SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, LA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS DE TODAS CLASES, ADQUISICIÓN DE SOLARES, EDIFICIOS E INMUEBLES,URBANIZACIÓN Y PARCELACIÓN DE TERRENOS, ASÍ COMO EL USO, ARRENDAMIENTO, COMPRAVENTA, EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE INMUEBLES, Y LA INT
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Cristina Martinez Lucas, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Cristina Martinez Lucas.
Sectores que han consultado al ejecutivo Maria Cristina Martinez Lucas
Sectores
| 2012
(2)
| 2013
(2)
|
Total
(4)
|
AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 1 | 1 | 2 |
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO |
0
| 1 | 1 |
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Maria Cristina Martinez Lucas también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Cristina Martinez Lucas Además, conozca si Maria Cristina Martinez Lucas tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Cristina Martinez Lucas.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí