Maria Desamparados Sempere Bizarro
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Desamparados Sempere Bizarro, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Desamparados Sempere Bizarro. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Desamparados Sempere Bizarro ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Desamparados Sempere Bizarro se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos, actividad SIC Financieras en general y objeto social La Gestión de Transferencias de Dinero, Actividades de Cambio de Moneda y Prestación de Servicios Administrativos y de Soporte al Grupo Western Union. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 12/07/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 134, Referencia 312829. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 05/07/2024, Sección 8, Hoja 131092, Inscripción 304. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 02/01/2023. El tiempo máximo que Maria Desamparados Sempere Bizarro ha permanecido en un cargo es 15 años y 1 dia, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años y 11 meses. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Maria Desamparados Sempere Bizarro.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Desamparados Sempere Bizarro.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Desamparados Sempere Bizarro (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Desamparados Sempere Bizarro?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Desamparados Sempere Bizarro |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Desamparados Sempere Bizarro |
La información de Maria Desamparados Sempere Bizarro contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Desamparados Sempere Bizarro.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Desamparados Sempere Bizarro
Resumen de actos BORME publicados
- 05/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Desamparados Sempere Bizarro:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 05/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 131092, Inscripción: 304
Publicado
el 12/07/2024 en MADRID. Boletín: 134 , Referencia: 312829.
- 24/05/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Desamparados Sempere Bizarro:
Nombramientos
Inscrito el 24/05/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 131092, Inscripción: 303
Publicado
el 31/05/2024 en MADRID. Boletín: 104 , Referencia: 248833.
- 05/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Desamparados Sempere Bizarro:
Cambio de Objeto Social
Inscrito el 05/04/2024.
Tomo: 28756, Folio: 34, Sección: 8, Hoja Registral: 131092, Inscripción: 302
Publicado
el 12/04/2024 en MADRID. Boletín: 72 , Referencia: 175733.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Desamparados Sempere Bizarro - Cnae:
- Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
- Sic:
- Financieras en general
- Objeto social:
- LA GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS DE DINERO, ACTIVIDADES DE CAMBIO DE MONEDA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SOPORTE AL GRUPO WESTERN UNION
CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL LAS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BILLETESEXTRANJEROS, CHEQUES DE VIAJEROS Y EL SERVICIO DE ENVÍO DE DINERO.-
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Desamparados Sempere Bizarro, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Desamparados Sempere Bizarro.
Sectores que han consultado al ejecutivo Maria Desamparados Sempere Bizarro
Sectores
| 2010
(2)
|
Total
(2)
|
OTROS SECTORES | 2 | 2 |
Usuarios que consultaron Maria Desamparados Sempere Bizarro también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Desamparados Sempere Bizarro Además, conozca si Maria Desamparados Sempere Bizarro tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Desamparados Sempere Bizarro.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí