Maria Dolores Hisado Burgos
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Dolores Hisado Burgos, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Dolores Hisado Burgos. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Dolores Hisado Burgos ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Dolores Hisado Burgos se han publicado, entre otros, el cargo de consejero en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Gestión de salas de espectáculos, actividad SIC SERVICIOS DE DIVERSION Y RECREATIVOS SC y objeto social Promover, Desarrollar, Organizar y Realizar Toda Clase de Espectaculos Publicos y Representaciones Teatrales.. Culturales, Musicales y Artisticas, Por Cuantos Medios de Difusion Existan.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/05/2003, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 83, Referencia 181786. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 21/04/2003, Tomo 12380, Folio 183, Sección 8, Hoja 196730, Inscripción 5. El tiempo máximo que Maria Dolores Hisado Burgos ha permanecido en un cargo es 24 años, 6 meses y 21 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años y 29 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Dolores Hisado Burgos.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Dolores Hisado Burgos.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Dolores Hisado Burgos (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Dolores Hisado Burgos?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Dolores Hisado Burgos |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Dolores Hisado Burgos |
La información de Maria Dolores Hisado Burgos contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Dolores Hisado Burgos.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Dolores Hisado Burgos
Resumen de actos BORME publicados
- 21/04/2003
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Dolores Hisado Burgos:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 21/04/2003.
Tomo: 12380, Folio: 183, Sección: 8, Hoja Registral: 196730, Inscripción: 5
Publicado
el 06/05/2003 en MADRID. Boletín: 83 , Referencia: 181786.
- 02/10/2002
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Dolores Hisado Burgos:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 02/10/2002.
Publicado
el 02/10/2002 en MADRID. Boletín: 188 , Referencia: 517726.
Ejercicio 2001
presentado
en Septiembre del 2002
- 01/10/2002
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Dolores Hisado Burgos:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 01/10/2002.
Publicado
el 01/10/2002 en MADRID. Boletín: 187 , Referencia: 491968.
Ejercicio 2000
presentado
en Septiembre del 2002
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Dolores Hisado Burgos - Cnae:
- Gestión de salas de espectáculos
Otras actividades recreativas y de entretenimiento
- Sic:
- SERVICIOS DE DIVERSION Y RECREATIVOS SC
- Objeto social:
- PROMOVER, DESARROLLAR, ORGANIZAR Y REALIZAR TODA CLASE DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES.. CULTURALES, MUSICALES Y ARTISTICAS, POR CUANTOS MEDIOS DE DIFUSION EXISTAN.
PROMOVER DESARROLLAR ORGANIZAR Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES ESPECTACULOS PUBLICOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES CULTURALES MUSICALES Y ARTISTICAS.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Dolores Hisado Burgos, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Dolores Hisado Burgos.
Sectores que han consultado al ejecutivo Maria Dolores Hisado Burgos
Sectores
| 2003
(1)
|
Total
(1)
|
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Maria Dolores Hisado Burgos también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Dolores Hisado Burgos Además, conozca si Maria Dolores Hisado Burgos tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Dolores Hisado Burgos.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí