Maria Elena Izquierdo Navascues
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Elena Izquierdo Navascues, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Elena Izquierdo Navascues. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Elena Izquierdo Navascues ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Elena Izquierdo Navascues se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social Asesoramiento en Materia Economica. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 10/12/2010, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 235, Referencia 454917. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 26/11/2010, Tomo 17680, Folio 93, Sección 8, Hoja 304396, Inscripción 4. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 20/01/2023. El tiempo máximo que Maria Elena Izquierdo Navascues ha permanecido en un cargo es 13 años, 10 meses y 22 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 8 años, 1 mes y 9 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Elena Izquierdo Navascues.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Elena Izquierdo Navascues.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Elena Izquierdo Navascues (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Elena Izquierdo Navascues?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Elena Izquierdo Navascues |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Elena Izquierdo Navascues |
La información de Maria Elena Izquierdo Navascues contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Elena Izquierdo Navascues.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Elena Izquierdo Navascues
Resumen de actos BORME publicados
- 26/04/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Elena Izquierdo Navascues:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 26/04/2021.
Publicado
el 26/04/2021 en MADRID., Referencia: 1484392.
- 26/11/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Elena Izquierdo Navascues:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 26/11/2010.
Tomo: 17680, Folio: 93, Sección: 8, Hoja Registral: 304396, Inscripción: 4
Publicado
el 10/12/2010 en MADRID. Boletín: 235 , Referencia: 454917.
- 26/11/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Elena Izquierdo Navascues:
Nombramientos
Inscrito el 26/11/2010.
Tomo: 17680, Folio: 93, Sección: 8, Hoja Registral: 304396, Inscripción: 4
Publicado
el 10/12/2010 en MADRID. Boletín: 235 , Referencia: 454917.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Elena Izquierdo Navascues - Cnae:
- Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PRODUCTOS DIVERSOS PERECEDEROS SC
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA COMERCIALIZACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y LA COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES.
ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Elena Izquierdo Navascues, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Elena Izquierdo Navascues.
Usuarios que consultaron Maria Elena Izquierdo Navascues también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Elena Izquierdo Navascues Además, conozca si Maria Elena Izquierdo Navascues tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Elena Izquierdo Navascues.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí