Maria Isabel Ortega Fernandez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Isabel Ortega Fernandez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Isabel Ortega Fernandez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Isabel Ortega Fernandez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Isabel Ortega Fernandez se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado solidario en una empresa situada en Valencia. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 03/08/2023, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 147, Referencia 350968. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 26/07/2023, Tomo 11141, Libro 8419, Folio 151, Sección 8, Hoja 203421, Inscripción 7. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 15/06/2024. El tiempo máximo que Maria Isabel Ortega Fernandez ha permanecido en un cargo es 11 años, 8 meses y 26 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 5 meses y 23 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Maria Isabel Ortega Fernandez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Isabel Ortega Fernandez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Isabel Ortega Fernandez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Isabel Ortega Fernandez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Isabel Ortega Fernandez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Isabel Ortega Fernandez |
La información de Maria Isabel Ortega Fernandez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Isabel Ortega Fernandez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Isabel Ortega Fernandez
Resumen de actos BORME publicados
- 26/07/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Isabel Ortega Fernandez:
Nombramientos
Inscrito el 26/07/2023.
Tomo: 11141, Libro: 8419, Folio: 151, Sección: 8, Hoja Registral: 203421, Inscripción: 7
Publicado
el 03/08/2023 en VALENCIA. Boletín: 147 , Referencia: 350968.
- 24/07/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Isabel Ortega Fernandez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 24/07/2023.
Tomo: 11141, Libro: 8419, Folio: 151, Sección: 8, Hoja Registral: 203421, Inscripción: 6
Publicado
el 31/07/2023 en VALENCIA. Boletín: 144 , Referencia: 344110.
- 24/07/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Isabel Ortega Fernandez:
Nombramientos
Inscrito el 24/07/2023.
Tomo: 11141, Libro: 8419, Folio: 151, Sección: 8, Hoja Registral: 203421, Inscripción: 6
Publicado
el 31/07/2023 en VALENCIA. Boletín: 144 , Referencia: 344110.
Obtener información mercantil completaAcceder
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Isabel Ortega Fernandez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Isabel Ortega Fernandez.
Usuarios que consultaron Maria Isabel Ortega Fernandez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Isabel Ortega Fernandez Además, conozca si Maria Isabel Ortega Fernandez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Isabel Ortega Fernandez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí