Maria Isabel Valle Lorenzo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Isabel Valle Lorenzo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Isabel Valle Lorenzo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Isabel Valle Lorenzo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Isabel Valle Lorenzo se ha publicado el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Toledo. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados, actividad SIC DETALLISTAS DIVERSOS SC y objeto social La Venta de Productos de Telefonia, Electrodomesticos y Gestion Comercial de Otros Servicios Financieros. Venta de Productos de Telefonia, Electrodomesticos y Gestion Comercial de Servicios Financieros.intermediacion Para la Agencia de Seguros.gestion y Venta de Inmuebles.intermediacion de Gestiones de Organismos Oficiales. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 22/05/2019, en el Registro Mercantil de Toledo, Boletín 0, Referencia 1222984. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 22/05/2019. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 04/05/2021. El tiempo de permanencia en un cargo es de 16 años, 6 meses y 25 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Isabel Valle Lorenzo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Isabel Valle Lorenzo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Isabel Valle Lorenzo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Isabel Valle Lorenzo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Isabel Valle Lorenzo |
La información de Maria Isabel Valle Lorenzo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Isabel Valle Lorenzo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Isabel Valle Lorenzo
Resumen de actos BORME publicados
- 22/05/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Isabel Valle Lorenzo:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 22/05/2019.
Publicado
el 22/05/2019 en TOLEDO., Referencia: 1222984.
- 27/09/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Isabel Valle Lorenzo:
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
Inscrito el 27/09/2018.
Tomo: 1431, Folio: 224, Sección: 8, Hoja Registral: 28868, Inscripción: 2/M
Publicado
el 05/10/2018 en TOLEDO. Boletín: 193 , Referencia: 402236.
- 27/09/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Isabel Valle Lorenzo:
Otros Conceptos
Inscrito el 27/09/2018.
Tomo: 1431, Folio: 224, Sección: 8, Hoja Registral: 28868, Inscripción: 2/M
Publicado
el 05/10/2018 en TOLEDO. Boletín: 193 , Referencia: 402236.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Isabel Valle Lorenzo - Cnae:
- Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
- Sic:
- DETALLISTAS DIVERSOS SC
- Objeto social:
- LA VENTA DE PRODUCTOS DE TELEFONIA, ELECTRODOMESTICOS Y GESTION COMERCIAL DE OTROS SERVICIOS FINANCIEROS. VENTA DE PRODUCTOS DE TELEFONIA, ELECTRODOMESTICOS Y GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS.INTERMEDIACION PARA LA AGENCIA DE SEGUROS.GESTION Y VENTA DE INMUEBLES.INTERMEDIACION DE GESTIONES DE ORGANISMOS OFICIALES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Isabel Valle Lorenzo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Isabel Valle Lorenzo.
Usuarios que consultaron Maria Isabel Valle Lorenzo también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Isabel Valle Lorenzo Además, conozca si Maria Isabel Valle Lorenzo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Isabel Valle Lorenzo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí