Maria Jesus Sanchez Ramos
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Jesus Sanchez Ramos, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Jesus Sanchez Ramos. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Jesus Sanchez Ramos ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Jesus Sanchez Ramos se ha publicado el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social La Promocion y Construccion de Viviendas. Oficinas. Naves Comerciales, Asi Como Toda Clase de Reformas en General en el Interior de Los Mismos. y Cualquier Otra Actividad Que Tenga Relacion Con lo Anteriormente Expuesto. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 04/07/2011, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 126, Referencia 281638. Este cambio ha sido Ampliación de Capital, inscrito el 22/06/2011, Tomo 21326, Folio 181, Sección 8, Hoja 378987, Inscripción 4. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 04/08/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 13 años, 3 meses y 29 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Jesus Sanchez Ramos.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Jesus Sanchez Ramos (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Jesus Sanchez Ramos?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Jesus Sanchez Ramos |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Jesus Sanchez Ramos |
La información de Maria Jesus Sanchez Ramos contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Jesus Sanchez Ramos.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Jesus Sanchez Ramos
Resumen de actos BORME publicados
- 22/06/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Jesus Sanchez Ramos:
Ampliación de Capital
Inscrito el 22/06/2011.
Tomo: 21326, Folio: 181, Sección: 8, Hoja Registral: 378987, Inscripción: 4
Publicado
el 04/07/2011 en MADRID. Boletín: 126 , Referencia: 281638.
- 27/05/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Jesus Sanchez Ramos:
Nombramientos
Inscrito el 27/05/2011.
Tomo: 21326, Folio: 179, Sección: 8, Hoja Registral: 378987, Inscripción: 3
Publicado
el 08/06/2011 en MADRID. Boletín: 109 , Referencia: 244871.
- 27/05/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Jesus Sanchez Ramos:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 27/05/2011.
Tomo: 21326, Folio: 178, Sección: 8, Hoja Registral: 378987, Inscripción: 2
Publicado
el 08/06/2011 en MADRID. Boletín: 109 , Referencia: 244870.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Jesus Sanchez Ramos - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA PROMOCION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. OFICINAS. NAVES COMERCIALES, ASI COMO TODA CLASE DE REFORMAS EN GENERAL EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS. Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE TENGA RELACION CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Jesus Sanchez Ramos, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Jesus Sanchez Ramos.
Usuarios que consultaron Maria Jesus Sanchez Ramos también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Jesus Sanchez Ramos Además, conozca si Maria Jesus Sanchez Ramos tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Jesus Sanchez Ramos.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí