Maria Jose Garcia Pasadas
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Jose Garcia Pasadas, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Jose Garcia Pasadas. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Jose Garcia Pasadas ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Jose Garcia Pasadas se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Lleida. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, actividad SIC Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura y objeto social A) la Mediación en la Prestación de Servicios de Ingeniería y Gestión Medioambiental, Confección de Proyectos, Gestión de Residuos e Impacto Ambiental. b) la Mediación en la Prestación de Servicios de Consultoría en Certificaciones de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral, Organización y. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 09/01/2020, en el Registro Mercantil de Lleida, Boletín 5, Referencia 6806. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 27/12/2019, Tomo 1216, Folio 157, Sección 8, Hoja 24280, Inscripción 3. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 13/01/2020. El tiempo máximo que Maria Jose Garcia Pasadas ha permanecido en un cargo es 14 años, 2 meses y 7 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 10 meses y 11 dias. Además, se han publicado hasta 5 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Jose Garcia Pasadas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Jose Garcia Pasadas.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Jose Garcia Pasadas (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Jose Garcia Pasadas?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Jose Garcia Pasadas |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Jose Garcia Pasadas |
La información de Maria Jose Garcia Pasadas contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Jose Garcia Pasadas.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Jose Garcia Pasadas
Resumen de actos BORME publicados
- 01/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Jose Garcia Pasadas:
Nombramientos
Inscrito el 01/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 100055, Inscripción: 71
Publicado
el 08/08/2024 en MADRID. Boletín: 152 , Referencia: 351385.
- 01/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Jose Garcia Pasadas:
Nombramientos
Inscrito el 01/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 100055, Inscripción: 70
Publicado
el 08/08/2024 en MADRID. Boletín: 152 , Referencia: 351384.
- 31/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Jose Garcia Pasadas:
Modificaciones estatutarias
Inscrito el 31/07/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 100055, Inscripción: 69
Publicado
el 07/08/2024 en MADRID. Boletín: 151 , Referencia: 348657.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Jose Garcia Pasadas - Cnae:
- Seguros de vida
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
- Sic:
- Seguros de vida
Oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura
- Objeto social:
- PROPORCIONAR A SUS MUTUALISTAS AYUDAS Y PRESTACIONES PARA CUMPLIR CUANTO DETERMINAN LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO GENERAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES, LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES Y TODAS LAS ASOCIACIONE
A) LA MEDIACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CONFECCIÓN DE PROYECTOS, GESTIÓN DE RESIDUOS E IMPACTO AMBIENTAL. B) LA MEDIACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN CERTIFICACIONES DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, ORGANIZACIÓN Y
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Jose Garcia Pasadas, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Jose Garcia Pasadas.
Usuarios que consultaron Maria Jose Garcia Pasadas también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Jose Garcia Pasadas Además, conozca si Maria Jose Garcia Pasadas tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Jose Garcia Pasadas.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí