Maria Moguer Lopez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Moguer Lopez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Moguer Lopez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Moguer Lopez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Moguer Lopez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Cordoba. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería, actividad SIC Joyería y relojería y objeto social Comercializacion y Venta al Detall de Juguetes,bisuteria,baratijas y Articulos de Bazar. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 15/04/2024, en el Registro Mercantil de Cordoba, Boletín 73, Referencia 296. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 15/04/2024. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 16/11/2022. El tiempo máximo que Maria Moguer Lopez ha permanecido en un cargo es 19 años, 6 meses y 16 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años, 9 meses y 5 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Moguer Lopez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Moguer Lopez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Moguer Lopez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Moguer Lopez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Moguer Lopez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Moguer Lopez |
La información de Maria Moguer Lopez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Moguer Lopez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Moguer Lopez
Resumen de actos BORME publicados
- 15/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Moguer Lopez:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 15/04/2024.
Publicado
el 15/04/2024 en CORDOBA. Boletín: 73 , Referencia: 296.
Ejercicio 2021
presentado
en Febrero del 2024
- 09/08/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Moguer Lopez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 09/08/2016.
Tomo: 517, Folio: 177, Sección: 8, Hoja Registral: 1632, Inscripción: 6
Publicado
el 17/08/2016 en CORDOBA. Boletín: 156 , Referencia: 339142.
- 09/08/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Moguer Lopez:
Nombramientos
Inscrito el 09/08/2016.
Tomo: 517, Folio: 177, Sección: 8, Hoja Registral: 1632, Inscripción: 6
Publicado
el 17/08/2016 en CORDOBA. Boletín: 156 , Referencia: 339142.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Moguer Lopez - Cnae:
- Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
- Sic:
- Joyería y relojería
- Objeto social:
- COMERCIALIZACION Y VENTA AL DETALL DE JUGUETES,BISUTERIA,BARATIJAS Y ARTICULOS DE BAZAR
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Moguer Lopez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Moguer Lopez.
Usuarios que consultaron Maria Moguer Lopez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Moguer Lopez Además, conozca si Maria Moguer Lopez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Moguer Lopez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí