Maria Olga Macia Riveiro
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Olga Macia Riveiro, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Olga Macia Riveiro. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Olga Macia Riveiro ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Olga Macia Riveiro se ha publicado el cargo de administrador unico. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Transporte de mercancías por carretera, actividad SIC Transporte por carretera y objeto social El Transporte de Mercancias. Distribucion de Todo Tipo de Alimentos Para el Consumo Animal y Humano. el Transportes de Mercancias. Distribucion de Todo Tipo de Alimentos Para el Consumo Animal y Humano. el Comercio a Por Menor de Pan, Bolleria y Similares. el Comercio al Por Menor de Periodicos, Libros, Revistas y Productos de Papeleria. si Las Disposiciones Legales Exigen Algun Titulo Profesional. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 27/07/2020, en el Registro Mercantil de Pontevedra, Boletín 0, Referencia 1362938. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 27/07/2020. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 05/08/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 20 años, 5 meses y 5 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Olga Macia Riveiro.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Olga Macia Riveiro (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Olga Macia Riveiro?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Olga Macia Riveiro |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Olga Macia Riveiro |
La información de Maria Olga Macia Riveiro contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Olga Macia Riveiro.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Olga Macia Riveiro
Resumen de actos BORME publicados
- 27/07/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Olga Macia Riveiro:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 27/07/2020.
Publicado
el 27/07/2020 en PONTEVEDRA., Referencia: 1362938.
- 23/09/2014
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Olga Macia Riveiro:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 23/09/2014.
Tomo: 2941, Libro: 2941, Folio: 168, Sección: 8, Hoja Registral: 34628, Inscripción: 2/M
Publicado
el 03/10/2014 en PONTEVEDRA. Boletín: 189 , Referencia: 396332.
- 27/09/2004
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Olga Macia Riveiro:
Ampliación de Capital
Inscrito el 27/09/2004.
Tomo: 2941, Libro: 2941, Folio: 168, Sección: 8, Hoja Registral: 34628, Inscripción: 2
Publicado
el 19/10/2004 en PONTEVEDRA. Boletín: 202 , Referencia: 438987.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Olga Macia Riveiro - Cnae:
- Transporte de mercancías por carretera
- Sic:
- Transporte por carretera
- Objeto social:
- EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS. DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO ANIMAL Y HUMANO. EL TRANSPORTES DE MERCANCIAS. DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO ANIMAL Y HUMANO. EL COMERCIO A POR MENOR DE PAN, BOLLERIA Y SIMILARES. EL COMERCIO AL POR MENOR DE PERIODICOS, LIBROS, REVISTAS Y PRODUCTOS DE PAPELERIA. SI LAS DISPOSICIONES LEGALES EXIGEN ALGUN TITULO PROFESIONAL
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Olga Macia Riveiro, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Olga Macia Riveiro.
Usuarios que consultaron Maria Olga Macia Riveiro también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Olga Macia Riveiro Además, conozca si Maria Olga Macia Riveiro tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Olga Macia Riveiro.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí