Maria Pilar Davila Mendez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Pilar Davila Mendez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Pilar Davila Mendez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Pilar Davila Mendez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Pilar Davila Mendez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Baleares. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otras actividades de consultoría de gestión empresarial, actividad SIC SERVICIOS COMERCIALES SC y objeto social La Asesoria de Empresas y Personas Fisicas en su Mas Amplia Aceptacion, Ensu Caso, a Traves de Los Oportunos Profesionales Titulados. Servicios de Gestoria y Secretario. la Actividad Inmobiliaria y De-construccion, Entendida en su Mas Amplia Aceptacion, en Especial: la Compra, Venta, Permuta, Adqui. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 07/10/2022, en el Registro Mercantil de Eivissa, Boletín 0, Referencia 2047758. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 07/10/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 09/04/2024. El tiempo máximo que Maria Pilar Davila Mendez ha permanecido en un cargo es 20 años, 9 meses y 2 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 16 años, 6 meses y 18 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Pilar Davila Mendez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Pilar Davila Mendez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Pilar Davila Mendez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Pilar Davila Mendez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Pilar Davila Mendez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Pilar Davila Mendez |
La información de Maria Pilar Davila Mendez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Pilar Davila Mendez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Pilar Davila Mendez
Resumen de actos BORME publicados
- 07/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Davila Mendez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 07/10/2022.
Publicado
el 07/10/2022 en EIVISSA., Referencia: 2047758.
- 25/09/2014
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Davila Mendez:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 25/09/2014.
Tomo: 219, Libro: 218, Folio: 48, Sección: 8, Hoja Registral: 9278, Inscripción: N
Publicado
el 03/10/2014 en EIVISSA. Boletín: 189 , Referencia: 394202.
- 17/09/2014
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Davila Mendez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 17/09/2014.
Tomo: 5, Libro: 5, Folio: 159, Sección: 8, Hoja Registral: 222, Inscripción: 8
Publicado
el 24/09/2014 en EIVISSA. Boletín: 182 , Referencia: 378918.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Pilar Davila Mendez - Cnae:
- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
SERVICIOS COMERCIALES SC
- Objeto social:
- LA COMPRAVENTA,ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES Y DE BIENES MUEBLES PARA LA CONSTRUCCION;EL ASESORAMIENTO FINANCIERO Y ECONOMICO EN GENERAL.
LA ASESORIA DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS EN SU MAS AMPLIA ACEPTACION, ENSU CASO, A TRAVES DE LOS OPORTUNOS PROFESIONALES TITULADOS. SERVICIOS DE GESTORIA Y SECRETARIO. LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA Y DE-CONSTRUCCION, ENTENDIDA EN SU MAS AMPLIA ACEPTACION, EN ESPECIAL: LA COMPRA, VENTA, PERMUTA, ADQUI
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Pilar Davila Mendez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Pilar Davila Mendez.
Usuarios que consultaron Maria Pilar Davila Mendez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Pilar Davila Mendez Además, conozca si Maria Pilar Davila Mendez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Pilar Davila Mendez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí