Maria Pilar Diaz Orpinell
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Pilar Diaz Orpinell, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Pilar Diaz Orpinell. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Pilar Diaz Orpinell ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Pilar Diaz Orpinell se ha publicado el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Tarragona. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción, actividad SIC Ferretería. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 29/11/2021, en el Registro Mercantil de Tarragona, Boletín 228, Referencia 517250. Este cambio ha sido Cancelaciones de oficio de nombramientos, inscrito el 22/11/2021, Tomo 729, Folio 128, Sección 8, Hoja 3541, Inscripción 27. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 12/05/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 3 años, 3 meses y 24 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Pilar Diaz Orpinell.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Pilar Diaz Orpinell (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Pilar Diaz Orpinell?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Pilar Diaz Orpinell |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Pilar Diaz Orpinell |
La información de Maria Pilar Diaz Orpinell contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Pilar Diaz Orpinell.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Pilar Diaz Orpinell
Resumen de actos BORME publicados
- 22/11/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Diaz Orpinell:
Cancelaciones de oficio de nombramientos
Inscrito el 22/11/2021.
Tomo: 729, Folio: 128, Sección: 8, Hoja Registral: 3541, Inscripción: 27
Publicado
el 29/11/2021 en TARRAGONA. Boletín: 228 , Referencia: 517250.
- 22/11/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Diaz Orpinell:
Nombramientos
Inscrito el 22/11/2021.
Tomo: 729, Folio: 128, Sección: 8, Hoja Registral: 3541, Inscripción: 27
Publicado
el 29/11/2021 en TARRAGONA. Boletín: 228 , Referencia: 517250.
- 31/05/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Diaz Orpinell:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 31/05/2021.
Tomo: 729, Folio: 128, Sección: 8, Hoja Registral: 3541, Inscripción: 26
Publicado
el 07/06/2021 en TARRAGONA. Boletín: 106 , Referencia: 275085.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Pilar Diaz Orpinell - Cnae:
- Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
- Sic:
- Ferretería
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Pilar Diaz Orpinell, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Pilar Diaz Orpinell.
Usuarios que consultaron Maria Pilar Diaz Orpinell también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Maria Pilar Diaz Orpinell tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Pilar Diaz Orpinell.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí