Maria Pilar Dominguez Fernandez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Pilar Dominguez Fernandez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Pilar Dominguez Fernandez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Pilar Dominguez Fernandez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Pilar Dominguez Fernandez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en La Coruña. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/01/2017, en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, Boletín 11, Referencia 22697. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 10/01/2017, Tomo 298, Folio 52, Sección 8, Hoja 48748, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 21/08/2021. El tiempo máximo que Maria Pilar Dominguez Fernandez ha permanecido en un cargo es 26 años, 7 meses y 15 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 meses y 19 dias. Además, se han publicado hasta 11 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Pilar Dominguez Fernandez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Pilar Dominguez Fernandez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Pilar Dominguez Fernandez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Pilar Dominguez Fernandez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Pilar Dominguez Fernandez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Pilar Dominguez Fernandez |
La información de Maria Pilar Dominguez Fernandez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Pilar Dominguez Fernandez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Pilar Dominguez Fernandez
Resumen de actos BORME publicados
- 10/01/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Dominguez Fernandez:
Constitución
Inscrito el 10/01/2017.
Tomo: 298, Folio: 52, Sección: 8, Hoja Registral: 48748, Inscripción: 1
Publicado
el 17/01/2017 en SANTIAGO DE COMPOSTELA. Boletín: 11 , Referencia: 22697.
- 10/01/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Dominguez Fernandez:
Nombramientos
Inscrito el 10/01/2017.
Tomo: 298, Folio: 52, Sección: 8, Hoja Registral: 48748, Inscripción: 1
Publicado
el 17/01/2017 en SANTIAGO DE COMPOSTELA. Boletín: 11 , Referencia: 22697.
- 06/04/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Dominguez Fernandez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 06/04/2015.
Publicado
el 06/04/2015 en GUADALAJARA., Referencia: 1143113.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Pilar Dominguez Fernandez - Cnae:
- Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Actividades sanitarias
- Sic:
- Servicios sociales
Servicios médicos SC
- Objeto social:
- LA REALIZACION DE ESTRATEGIAS DE COOPERACION Y DESARROLLO LOCAL ASI COMO EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES Y QUE VAYAN DIRIGIDAS A LA PROMOCION E INTEGRACION PERSONAS
LA PROMOCION. CONSTRUCCION Y PARTICIPACION EN LA GESTION DEL COMPLEJO RESIDENCIAL. CENTRO DE ATENCION DIURNA. Y PISOS TUTELADOS PARA PERSONAS MAYORES DENOMINADO HONTANAR DE JARAMA
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Pilar Dominguez Fernandez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Pilar Dominguez Fernandez.
Sectores que han consultado al ejecutivo Maria Pilar Dominguez Fernandez
Sectores
| 2011
(1)
|
Total
(1)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Maria Pilar Dominguez Fernandez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Pilar Dominguez Fernandez Además, conozca si Maria Pilar Dominguez Fernandez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Pilar Dominguez Fernandez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí