Maria Pilar Muro Sans
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Pilar Muro Sans, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Pilar Muro Sans. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Pilar Muro Sans ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Pilar Muro Sans se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Barcelona. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 05/08/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 149, Referencia 362333. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 29/07/2022, Tomo 48409, Folio 220, Sección 8, Hoja 583010, Inscripción 1. El tiempo máximo que Maria Pilar Muro Sans ha permanecido en un cargo es 6 años, 9 meses y 9 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 1 mes y 25 dias. Además, se han publicado hasta 5 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Pilar Muro Sans.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Pilar Muro Sans.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Pilar Muro Sans (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Pilar Muro Sans?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Pilar Muro Sans |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Pilar Muro Sans |
La información de Maria Pilar Muro Sans contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Pilar Muro Sans.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Pilar Muro Sans
Resumen de actos BORME publicados
- 29/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Muro Sans:
Constitución
Inscrito el 29/07/2022.
Tomo: 48409, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 583010, Inscripción: 1
Publicado
el 05/08/2022 en BARCELONA. Boletín: 149 , Referencia: 362333.
- 29/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Muro Sans:
Nombramientos
Inscrito el 29/07/2022.
Tomo: 48409, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 583010, Inscripción: 1
Publicado
el 05/08/2022 en BARCELONA. Boletín: 149 , Referencia: 362333.
- 15/10/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Pilar Muro Sans:
Revocaciones
Inscrito el 15/10/2019.
Tomo: 46783, Folio: 2, Sección: 8, Hoja Registral: 530749, Inscripción: 2
Publicado
el 22/10/2019 en BARCELONA. Boletín: 203 , Referencia: 436832.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Pilar Muro Sans - Cnae:
- Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción
- Sic:
- Equipo y maquinaria para la construcción
- Objeto social:
- LA FABRICACION, IMPORTACION. EXPORTACION. COMPRA, VENTA, ALQUILER IEXCEPTOLEASING FINANCIERO). COMERCIALIZACION O CUALQUIER OTRO TIPO DE INTERCAMBIO LEGAL DE TODO TIPO DE MAQUINARIA, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, TANTO NUEVOS COMO USADOS. DENTRO LOS AMBITOS DE LA CONSTRUCCION. MEDIO
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Pilar Muro Sans, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Pilar Muro Sans.
Usuarios que consultaron Maria Pilar Muro Sans también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Maria Pilar Muro Sans tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Pilar Muro Sans.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí