Maria Rosa Dancausa Martin
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Rosa Dancausa Martin, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Rosa Dancausa Martin. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Rosa Dancausa Martin ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Rosa Dancausa Martin se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador mancomunado en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, actividad SIC Propietarios-administradores de edificios de apartamentos. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/07/2017, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 134, Referencia 292683. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 10/07/2017, Tomo 5771, Folio 42, Sección 8, Hoja 94399, Inscripción 21. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 23/10/2012. El tiempo máximo que Maria Rosa Dancausa Martin ha permanecido en un cargo es 33 años, 11 meses y 27 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año y 5 meses. Además, se han publicado hasta 21 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Rosa Dancausa Martin.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Rosa Dancausa Martin.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Rosa Dancausa Martin (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Rosa Dancausa Martin?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Rosa Dancausa Martin |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Rosa Dancausa Martin |
La información de Maria Rosa Dancausa Martin contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Rosa Dancausa Martin.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Rosa Dancausa Martin
Resumen de actos BORME publicados
- 11/04/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Rosa Dancausa Martin:
Convocatoria de Juntas
Inscrito el 11/04/2019.
Publicado
el 11/04/2019 en MADRID. Boletín: 71 , Referencia: 71004.
- 25/03/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Rosa Dancausa Martin:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 25/03/2019.
Tomo: 4307, Folio: 150, Sección: 8, Hoja Registral: 71490, Inscripción: 19
Publicado
el 01/04/2019 en MADRID. Boletín: 63 , Referencia: 144744.
- 10/07/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Rosa Dancausa Martin:
Otros Conceptos
Inscrito el 10/07/2017.
Tomo: 5771, Folio: 42, Sección: 8, Hoja Registral: 94399, Inscripción: 21
Publicado
el 17/07/2017 en MADRID. Boletín: 134 , Referencia: 292683.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Rosa Dancausa Martin - Cnae:
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Rosa Dancausa Martin, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Rosa Dancausa Martin.
Sectores que han consultado al ejecutivo Maria Rosa Dancausa Martin
Sectores
| 2004
(1)
| 2006
(2)
|
Total
(3)
|
ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, PARTIDOS POLITICOS |
0
| 2 | 2 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Maria Rosa Dancausa Martin también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Rosa Dancausa Martin Además, conozca si Maria Rosa Dancausa Martin tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Rosa Dancausa Martin.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí