Maria Teresa Olmos Kupisz
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Maria Teresa Olmos Kupisz, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Maria Teresa Olmos Kupisz. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Maria Teresa Olmos Kupisz ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Maria Teresa Olmos Kupisz se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Valencia. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades jurídicas, actividad SIC Servicios legales y objeto social La Prestacion de Servicios Profesionaies de Gestión Administradva. Laboral, Fiscal y Contable, Asi Como Todo lo Relative al Asesoramiento Juridico y Tramitación de Asuntos Judiciales Ante Los Órganos Jurisdiccionales Delos Distintos Órdenes, Laboral. Civil, Penal y Contencioso Adminsitrativo. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 01/07/2016, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 125, Referencia 278360. Este cambio ha sido Cambio de Domicilio Social, inscrito el 24/06/2016, Tomo 7095, Libro 4398, Folio 75, Sección 8, Hoja 81701, Inscripción 4. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 28/06/2017. El tiempo máximo que Maria Teresa Olmos Kupisz ha permanecido en un cargo es 12 años, 4 meses y 19 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años, 6 meses y 13 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Maria Teresa Olmos Kupisz.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Maria Teresa Olmos Kupisz.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Maria Teresa Olmos Kupisz (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Maria Teresa Olmos Kupisz?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Maria Teresa Olmos Kupisz |
Tendrá la información más actualizada sobre
Maria Teresa Olmos Kupisz |
La información de Maria Teresa Olmos Kupisz contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Maria Teresa Olmos Kupisz.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Maria Teresa Olmos Kupisz
Resumen de actos BORME publicados
- 24/06/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Teresa Olmos Kupisz:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 24/06/2016.
Tomo: 7095, Libro: 4398, Folio: 75, Sección: 8, Hoja Registral: 81701, Inscripción: 4
Publicado
el 01/07/2016 en VALENCIA. Boletín: 125 , Referencia: 278360.
- 15/07/2014
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Teresa Olmos Kupisz:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 15/07/2014.
Tomo: 7095, Libro: 4398, Folio: 74, Sección: 8, Hoja Registral: 81701, Inscripción: 3
Publicado
el 22/07/2014 en VALENCIA. Boletín: 137 , Referencia: 302676.
- 15/07/2014
Acto inscrito por empresa relacionada con Maria Teresa Olmos Kupisz:
Nombramientos
Inscrito el 15/07/2014.
Tomo: 7095, Libro: 4398, Folio: 74, Sección: 8, Hoja Registral: 81701, Inscripción: 3
Publicado
el 22/07/2014 en VALENCIA. Boletín: 137 , Referencia: 302676.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Maria Teresa Olmos Kupisz - Cnae:
- Actividades jurídicas
- Sic:
- Servicios legales
- Objeto social:
- LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAIES DE GESTIÓN ADMINISTRADVA. LABORAL, FISCAL Y CONTABLE, ASI COMO TODO LO RELATIVE AL ASESORAMIENTO JURIDICO Y TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DELOS DISTINTOS ÓRDENES, LABORAL. CIVIL, PENAL Y CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Maria Teresa Olmos Kupisz, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Maria Teresa Olmos Kupisz.
Usuarios que consultaron Maria Teresa Olmos Kupisz también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Maria Teresa Olmos Kupisz Además, conozca si Maria Teresa Olmos Kupisz tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Maria Teresa Olmos Kupisz.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí