Mario Luis Prado Fernandez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Mario Luis Prado Fernandez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Mario Luis Prado Fernandez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Mario Luis Prado Fernandez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Mario Luis Prado Fernandez se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Asturias. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otras actividades de construcción especializada, actividad SIC CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC y objeto social La Fabricación, Distribución y Exportación de Barbacoas, Parrillas, Chimeneas, Hornos de Leña y Los Accesorios de Las Mismas. la Venta al Por Mayor Yal Por Menor de Barbacoas, Parrillas, Chimeneas, Hornos de Leña y Los Accesorios de Las Mismas. la Fabricación y Distribución de Todo Tipo de Muebles. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 24/07/2019, en el Registro Mercantil de Asturias, Boletín 140, Referencia 320174. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 16/07/2019, Tomo 3896, Folio 211, Sección 8, Hoja 42388, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 25/07/2019. El tiempo máximo que Mario Luis Prado Fernandez ha permanecido en un cargo es 23 años, 9 meses y 2 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 años, 2 meses y 8 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Mario Luis Prado Fernandez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Mario Luis Prado Fernandez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Mario Luis Prado Fernandez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Mario Luis Prado Fernandez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Mario Luis Prado Fernandez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Mario Luis Prado Fernandez |
La información de Mario Luis Prado Fernandez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Mario Luis Prado Fernandez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Mario Luis Prado Fernandez
Resumen de actos BORME publicados
- 20/10/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Mario Luis Prado Fernandez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 20/10/2023.
Publicado
el 20/10/2023 en ASTURIAS., Referencia: 2133141.
- 30/06/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Mario Luis Prado Fernandez:
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
Inscrito el 30/06/2023.
Tomo: 2816, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 24598, Inscripción: M
Publicado
el 12/07/2023 en ASTURIAS. Boletín: 131 , Referencia: 315156.
- 16/07/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Mario Luis Prado Fernandez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 16/07/2019.
Tomo: 3896, Folio: 211, Sección: 8, Hoja Registral: 42388, Inscripción: 2
Publicado
el 24/07/2019 en ASTURIAS. Boletín: 140 , Referencia: 320174.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Mario Luis Prado Fernandez - Cnae:
- Otras actividades de construcción especializada
Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
- Sic:
- CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
Productos metálicos SC
- Objeto social:
- LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN DE BARBACOAS, PARRILLAS, CHIMENEAS, HORNOS DE LEÑA Y LOS ACCESORIOS DE LAS MISMAS. LA VENTA AL POR MAYOR YAL POR MENOR DE BARBACOAS, PARRILLAS, CHIMENEAS, HORNOS DE LEÑA Y LOS ACCESORIOS DE LAS MISMAS. LA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE MUEBLES
LA FABRICACION DE PARRILLAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Mario Luis Prado Fernandez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Mario Luis Prado Fernandez.
Sectores que han consultado al ejecutivo Mario Luis Prado Fernandez
Sectores
| 2011
(1)
|
Total
(1)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Mario Luis Prado Fernandez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Mario Luis Prado Fernandez Además, conozca si Mario Luis Prado Fernandez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Mario Luis Prado Fernandez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí