Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador solidario en una empresa situada en Vizcaya. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 03/08/2018, en el Registro Mercantil de Vizcaya, Boletín 149, Referencia 323359. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 27/07/2018, Tomo 5477, Folio 53, Sección 8, Hoja 64678, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 05/08/2018. El tiempo máximo que Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate ha permanecido en un cargo es 30 años, 8 meses y 7 dias. Además, se han publicado hasta 52 cargos en otras empresas bajo el nombre Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate |
Tendrá la información más actualizada sobre
Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate |
La información de Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate
Resumen de actos BORME publicados
- 09/11/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate:
Nombramientos
Inscrito el 09/11/2023.
Tomo: 2904, Folio: 118, Sección: 8, Hoja Registral: 3413, Inscripción: 75
Publicado
el 24/11/2023 en GUIPUZCOA. Boletín: 224 , Referencia: 502335.
- 09/11/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate:
Nombramientos
Inscrito el 09/11/2023.
Tomo: 2904, Folio: 117, Sección: 8, Hoja Registral: 3413, Inscripción: 74
Publicado
el 24/11/2023 en GUIPUZCOA. Boletín: 224 , Referencia: 502334.
- 09/11/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate:
Otros Conceptos
Inscrito el 09/11/2023.
Tomo: 2904, Folio: 117, Sección: 8, Hoja Registral: 3413, Inscripción: 73
Publicado
el 24/11/2023 en GUIPUZCOA. Boletín: 224 , Referencia: 502333.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate - Cnae:
- Seguros de vida
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
- Sic:
- Seguros de vida
Financieras en general
- Objeto social:
- REGIMEN DE ASISTENCIA Y PREVISION PARA SOCIOS MUTUALISTAS
PROMOCION Y FOMENTO DE EMPRESAS, MEDIANTE LA PARTICIPACION TEMPORAL EN SU CAPITAL Y LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 60, 1,B) DE LA NORMA FORAL 7/1996 DE 4 DE JULIO. DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA, QUE SE REPRODUCEN LITERALMEN
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate.
Sectores que han consultado al ejecutivo Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate
Sectores
| 2007
(6)
| 2016
(2)
|
Total
(8)
|
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD |
0
| 2 | 2 |
ABOGADOS | 1 |
0
| 1 |
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 |
0
| 1 |
FABRICACION, REPARACION Y ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO | 1 |
0
| 1 |
PRODUCCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS | 1 |
0
| 1 |
SERVICIOS DE INTERNET | 1 |
0
| 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate Además, conozca si Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Miguel Angel Laspiur Lopez Oñate.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí