Miguel Angel Mendez Boza
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Miguel Angel Mendez Boza, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Miguel Angel Mendez Boza. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Miguel Angel Mendez Boza ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Miguel Angel Mendez Boza se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Badajoz. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 10/10/2023, en el Registro Mercantil de Badajoz, Boletín 194, Referencia 432138. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 03/10/2023, Tomo 750, Folio 89, Sección 8, Hoja 31373, Inscripción 3. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 17/02/2022. El tiempo máximo que Miguel Angel Mendez Boza ha permanecido en un cargo es 3 años, 8 meses y 4 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 11 meses y 23 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Miguel Angel Mendez Boza.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Miguel Angel Mendez Boza.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Miguel Angel Mendez Boza (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Miguel Angel Mendez Boza?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Miguel Angel Mendez Boza |
Tendrá la información más actualizada sobre
Miguel Angel Mendez Boza |
La información de Miguel Angel Mendez Boza contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Miguel Angel Mendez Boza.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Miguel Angel Mendez Boza
Resumen de actos BORME publicados
- 03/10/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel Mendez Boza:
Nombramientos
Inscrito el 03/10/2023.
Tomo: 750, Folio: 89, Sección: 8, Hoja Registral: 31373, Inscripción: 3
Publicado
el 10/10/2023 en BADAJOZ. Boletín: 194 , Referencia: 432138.
- 03/10/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel Mendez Boza:
Nombramientos
Inscrito el 03/10/2023.
Tomo: 801, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 1468, Inscripción: 9
Publicado
el 10/10/2023 en BADAJOZ. Boletín: 194 , Referencia: 432137.
- 06/02/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel Mendez Boza:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 06/02/2023.
Tomo: 30, Folio: 130, Sección: 8, Hoja Registral: 1468, Inscripción: 8
Publicado
el 13/02/2023 en BADAJOZ. Boletín: 30 , Referencia: 74460.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Miguel Angel Mendez Boza - Cnae:
- Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
- Sic:
- Alimentos preparados para animales no domésticos
- Objeto social:
- COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE CEREALES.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Miguel Angel Mendez Boza, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Miguel Angel Mendez Boza.
Usuarios que consultaron Miguel Angel Mendez Boza también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Miguel Angel Mendez Boza tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Miguel Angel Mendez Boza.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí