Miguel Angel San Martin Pecharroman
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Miguel Angel San Martin Pecharroman, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Miguel Angel San Martin Pecharroman. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Miguel Angel San Martin Pecharroman ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Miguel Angel San Martin Pecharroman se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Zamora. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 08/08/2024, en el Registro Mercantil de Zamora, Boletín 152, Referencia 352119. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 02/08/2024, Sección 8, Hoja 9576, Inscripción 1. El tiempo máximo que Miguel Angel San Martin Pecharroman ha permanecido en un cargo es 4 años, 7 meses y 4 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 mes y 26 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Miguel Angel San Martin Pecharroman.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Miguel Angel San Martin Pecharroman.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Miguel Angel San Martin Pecharroman (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Miguel Angel San Martin Pecharroman?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Miguel Angel San Martin Pecharroman |
Tendrá la información más actualizada sobre
Miguel Angel San Martin Pecharroman |
La información de Miguel Angel San Martin Pecharroman contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Miguel Angel San Martin Pecharroman.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Miguel Angel San Martin Pecharroman
Resumen de actos BORME publicados
- 02/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel San Martin Pecharroman:
Constitución
Inscrito el 02/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 9576, Inscripción: 1
Publicado
el 08/08/2024 en ZAMORA. Boletín: 152 , Referencia: 352119.
- 02/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel San Martin Pecharroman:
Nombramientos
Inscrito el 02/08/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 9576, Inscripción: 1
Publicado
el 08/08/2024 en ZAMORA. Boletín: 152 , Referencia: 352119.
- 04/01/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Angel San Martin Pecharroman:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 04/01/2023.
Tomo: 204, Folio: 184, Sección: 8, Hoja Registral: 4531, Inscripción: 7
Publicado
el 12/01/2023 en ZAMORA. Boletín: 8 , Referencia: 18315.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Miguel Angel San Martin Pecharroman - Cnae:
- Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
- Sic:
- CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
- Objeto social:
- LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. VENTA, COMERCIALIZACION Y RECARGA DE EXTINTORES. REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS EN GENERAL
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Miguel Angel San Martin Pecharroman, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Miguel Angel San Martin Pecharroman.
Usuarios que consultaron Miguel Angel San Martin Pecharroman también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Miguel Angel San Martin Pecharroman tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Miguel Angel San Martin Pecharroman.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí