Miguel Pedro Outeiriño Miguez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Miguel Pedro Outeiriño Miguez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Miguel Pedro Outeiriño Miguez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Miguel Pedro Outeiriño Miguez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Miguel Pedro Outeiriño Miguez se ha publicado el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Actividades hospitalarias, actividad SIC Hospitales de medicina general y cirugía y objeto social Gestion y Explotacion de Centros Hospitalarios, Asi Como Administracion Contable, Fiscal, Laboral. y Mercantil de Los Mismos. la Compraventa y Arrendamiento de Todo Tipo de Inmuebles. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 23/10/2020, en el Registro Mercantil de Desconocido, Boletín 0, Referencia 1457025. Este cambio ha sido Reapertura de Hoja Reg. Rehabilitación del NIF) , inscrito el 23/10/2020. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 15/10/2022. El tiempo de permanencia en un cargo es de 14 años y 10 meses.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Miguel Pedro Outeiriño Miguez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Miguel Pedro Outeiriño Miguez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Miguel Pedro Outeiriño Miguez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Miguel Pedro Outeiriño Miguez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Miguel Pedro Outeiriño Miguez |
La información de Miguel Pedro Outeiriño Miguez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Miguel Pedro Outeiriño Miguez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Miguel Pedro Outeiriño Miguez
Resumen de actos BORME publicados
- 23/10/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Pedro Outeiriño Miguez:
Reapertura de Hoja Reg. Rehabilitación del NIF)
Inscrito el 23/10/2020.
Publicado
el 23/10/2020 en DESCONOCIDO., Referencia: 1457025.
- 29/05/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Pedro Outeiriño Miguez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 29/05/2019.
Publicado
el 29/05/2019 en MADRID., Referencia: 1226128.
- 04/12/2009
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Pedro Outeiriño Miguez:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 04/12/2009.
Publicado
el 04/12/2009 en MADRID. Boletín: 232 , Referencia: 976264.
Ejercicio 2008
presentado
en Noviembre del 2009
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Miguel Pedro Outeiriño Miguez - Cnae:
- Actividades hospitalarias
- Sic:
- Hospitales de medicina general y cirugía
- Objeto social:
- GESTION Y EXPLOTACION DE CENTROS HOSPITALARIOS, ASI COMO ADMINISTRACION CONTABLE, FISCAL, LABORAL. Y MERCANTIL DE LOS MISMOS. LA COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Miguel Pedro Outeiriño Miguez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Miguel Pedro Outeiriño Miguez.
Sectores que han consultado al ejecutivo Miguel Pedro Outeiriño Miguez
Sectores
| 2008
(1)
| 2011
(1)
|
Total
(2)
|
PRENSA, EDITORIAL Y AGENCIAS DE NOTICIAS |
0
| 1 | 1 |
ABOGADOS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Miguel Pedro Outeiriño Miguez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Miguel Pedro Outeiriño Miguez Además, conozca si Miguel Pedro Outeiriño Miguez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Miguel Pedro Outeiriño Miguez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí