Miguel Ramon Valero Ayllon
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Miguel Ramon Valero Ayllon, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Miguel Ramon Valero Ayllon. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Miguel Ramon Valero Ayllon ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Miguel Ramon Valero Ayllon se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador unico en una empresa situada en Valencia. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Instalaciones eléctricas, actividad SIC Instalaciones eléctricas y objeto social Montaje e Instalacion de Elementos Electricos Electronicos y Mecanicos Compra y Venta de Maquinaria Asi Como Accesorios Herramientas Lubricantes y Complementos. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 26/01/2022, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 17, Referencia 36299. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 19/01/2022, Tomo 5156, Libro 2464, Folio 59, Sección 8, Hoja 40510, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 27/01/2022. El tiempo máximo que Miguel Ramon Valero Ayllon ha permanecido en un cargo es 26 años, 4 meses y 22 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 meses y 16 dias. Además, se han publicado hasta 10 cargos en otras empresas bajo el nombre Miguel Ramon Valero Ayllon.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Miguel Ramon Valero Ayllon.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Miguel Ramon Valero Ayllon (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Miguel Ramon Valero Ayllon?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Miguel Ramon Valero Ayllon |
Tendrá la información más actualizada sobre
Miguel Ramon Valero Ayllon |
La información de Miguel Ramon Valero Ayllon contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Miguel Ramon Valero Ayllon.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Miguel Ramon Valero Ayllon
Resumen de actos BORME publicados
- 11/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Ramon Valero Ayllon:
Cambio de denominación social
Inscrito el 11/04/2024.
Tomo: 5912, Libro: 3218, Folio: 134, Sección: 8, Hoja Registral: 56886, Inscripción: 5
Publicado
el 18/04/2024 en VALENCIA. Boletín: 76 , Referencia: 187156.
- 11/04/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Ramon Valero Ayllon:
Cambio de Objeto Social
Inscrito el 11/04/2024.
Tomo: 5912, Libro: 3218, Folio: 134, Sección: 8, Hoja Registral: 56886, Inscripción: 5
Publicado
el 18/04/2024 en VALENCIA. Boletín: 76 , Referencia: 187156.
- 24/01/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Ramon Valero Ayllon:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 24/01/2022.
Tomo: 46877, Folio: 188, Sección: 8, Hoja Registral: 533960, Inscripción: 2
Publicado
el 02/02/2022 en BARCELONA. Boletín: 22 , Referencia: 46668.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Miguel Ramon Valero Ayllon - Cnae:
- Instalaciones eléctricas
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
- Sic:
- Instalaciones eléctricas
GRANDES ALMACENES
- Objeto social:
- MONTAJE E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS ELECTRONICOS Y MECANICOS COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA ASI COMO ACCESORIOS HERRAMIENTAS LUBRICANTES Y COMPLEMENTOS
LA GESTIÓN DE BIENES DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS O DE VALORES, Y DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS, SIN LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA, Y TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRE RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE DICHA ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Miguel Ramon Valero Ayllon, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Miguel Ramon Valero Ayllon.
Usuarios que consultaron Miguel Ramon Valero Ayllon también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Miguel Ramon Valero Ayllon Además, conozca si Miguel Ramon Valero Ayllon tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Miguel Ramon Valero Ayllon.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí