Miguel Tejero Ortiz
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Miguel Tejero Ortiz, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Miguel Tejero Ortiz. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Miguel Tejero Ortiz ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Miguel Tejero Ortiz se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Barcelona. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 22/01/2014, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 14, Referencia 28143. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 14/01/2014, Tomo 43215, Folio 199, Sección 8, Hoja 427376, Inscripción 3. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 23/09/2024. El tiempo máximo que Miguel Tejero Ortiz ha permanecido en un cargo es 24 años, 4 meses y 1 dia, mientras que el tiempo mínimo ha sido 10 años, 9 meses y 7 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Miguel Tejero Ortiz.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Miguel Tejero Ortiz.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Miguel Tejero Ortiz (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Miguel Tejero Ortiz?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Miguel Tejero Ortiz |
Tendrá la información más actualizada sobre
Miguel Tejero Ortiz |
La información de Miguel Tejero Ortiz contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Miguel Tejero Ortiz.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Miguel Tejero Ortiz
Resumen de actos BORME publicados
- 09/09/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Tejero Ortiz:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 09/09/2022.
Publicado
el 09/09/2022 en CORDOBA., Referencia: 2148442.
- 19/06/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Tejero Ortiz:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 19/06/2019.
Publicado
el 19/06/2019 en CORDOBA., Referencia: 1247922.
- 05/04/2016
Acto inscrito por empresa relacionada con Miguel Tejero Ortiz:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 05/04/2016.
Tomo: 1807, Folio: 123, Sección: 8, Hoja Registral: 21926, Inscripción: 1/H
Publicado
el 22/04/2016 en CORDOBA. Boletín: 77 , Referencia: 176409.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Miguel Tejero Ortiz - Cnae:
- Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
Instalación de carpintería
- Sic:
- MADERA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Carpinteros
- Objeto social:
- FABRICACION, ELABORACION, REPARACION, CONFECCION, MONTAJE, VENTA, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE MADERA, DE PUERTAS, MARCOS Y DEMAS ACCESORIOS DE MADERA PARA MUEBLES DE COCINA EN GENERAL; PUERTAS Y MARCOS DE VENTANA DE MADERA PARA DECORACION Y DE NUEVA CREACION; Y EN
FABRICACION ELABORACION, REPARACION, CONFECCION. MONTAJE, VENTA, COMERCIO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE MADERA; DE PUERTAS, MARCOS Y DEMAS ACCESORIOS DE MADERA PARA MUEBLES DE COCINA EN GENERAL; PUERTAS Y MARCOS DE VENTANA EN MADERA PARA DECORACION Y DE NUEVA CREACION; Y TODOS AQUEL
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Miguel Tejero Ortiz, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Miguel Tejero Ortiz.
Sectores que han consultado al ejecutivo Miguel Tejero Ortiz
Sectores
| 2009
(2)
|
Total
(2)
|
MARKETING/PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 1 | 1 |
OTROS SECTORES | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Miguel Tejero Ortiz también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Miguel Tejero Ortiz Además, conozca si Miguel Tejero Ortiz tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Miguel Tejero Ortiz.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí