Monica Palencia Genlice
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Monica Palencia Genlice, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Monica Palencia Genlice. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Monica Palencia Genlice ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Monica Palencia Genlice se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados, actividad SIC Pescados y mariscos y objeto social Exportacion e Importacion, el Comercio al Por Menor, Compraventa al Mayor y Detalle, Consignacion, Transporte, Depuracion, Conservacion (por Medio de Camaras, Viveros o Cualquier Otra Forma)comercializacion de Pescados y Marismos, Et:. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 30/09/2011, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 187, Referencia 668065. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 30/09/2011. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 03/05/2021. El tiempo máximo que Monica Palencia Genlice ha permanecido en un cargo es 14 años, 6 meses y 8 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 meses y 11 dias. Además, se han publicado hasta 10 cargos en otras empresas bajo el nombre Monica Palencia Genlice.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Monica Palencia Genlice.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Monica Palencia Genlice (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Monica Palencia Genlice?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Monica Palencia Genlice |
Tendrá la información más actualizada sobre
Monica Palencia Genlice |
La información de Monica Palencia Genlice contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Monica Palencia Genlice.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Monica Palencia Genlice
Resumen de actos BORME publicados
- 22/09/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Monica Palencia Genlice:
Nombramientos
Inscrito el 22/09/2022.
Tomo: 41860, Folio: 88, Sección: 8, Hoja Registral: 399642, Inscripción: 5
Publicado
el 29/09/2022 en BARCELONA. Boletín: 187 , Referencia: 431633.
- 22/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Monica Palencia Genlice:
Nombramientos
Inscrito el 22/06/2022.
Tomo: 39816, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 352408, Inscripción: 10
Publicado
el 29/06/2022 en BARCELONA. Boletín: 123 , Referencia: 305006.
- 26/03/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Monica Palencia Genlice:
Revocaciones
Inscrito el 26/03/2018.
Tomo: 41593, Folio: 18, Sección: 8, Hoja Registral: 390026, Inscripción: 7
Publicado
el 04/04/2018 en BARCELONA. Boletín: 65 , Referencia: 149594.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Monica Palencia Genlice - Cnae:
- Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Promoción inmobiliaria
- Sic:
- SERVICIOS COMERCIALES SC
PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- PRESTACION SERVICIOS EN INFORMACION, ANALISIS Y PLANTEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE MARKETING Y COMUNICACION. GABINETE DE PRENSA ASESORIA A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS SOBRE SU IMAGEN EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. ETC... CNAE . LA REPRESENTACION PROFESIONAL DE CONFERENCIANTES ANTE EMPRESAS,ORGANISMOS E INSTITUCIONES.LA ORGANIZACION DE EVENTOS TALES COMO CONGRESOS,CONFERENCIAS,TALLERES,SEMINARIOS,CURSOS,SIMPOSIOS.LA PREPARACION,
LA REALIZACION DE CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES SOBRE TODO TIPO DE INMUEBLES, TALES COMO LA COMPRA-VENTA, PERMUTA, ARRIENDO (NO FINANCIERO) Y EXPLOTACION, BAJO CUALQUIER
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Monica Palencia Genlice, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Monica Palencia Genlice.
Sectores que han consultado al ejecutivo Monica Palencia Genlice
Sectores
| 2010
(1)
|
Total
(1)
|
COMERCIO ELECTRONICO | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Monica Palencia Genlice también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Monica Palencia Genlice Además, conozca si Monica Palencia Genlice tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Monica Palencia Genlice.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí