Monica Sillero Quintana
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Monica Sillero Quintana, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Monica Sillero Quintana. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Monica Sillero Quintana ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Monica Sillero Quintana se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades odontológicas, actividad SIC Dentistas y objeto social La Explotacion y Comercializacion Del Diseño y Fabricacion de Protesis Dentales e Implantes. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 18/07/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1015960. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 18/07/2018. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 13/12/2018. El tiempo máximo que Monica Sillero Quintana ha permanecido en un cargo es 21 años, 7 meses y 20 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 años, 7 meses y 9 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Monica Sillero Quintana.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Monica Sillero Quintana.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Monica Sillero Quintana (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Monica Sillero Quintana?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Monica Sillero Quintana |
Tendrá la información más actualizada sobre
Monica Sillero Quintana |
La información de Monica Sillero Quintana contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Monica Sillero Quintana.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Monica Sillero Quintana
Resumen de actos BORME publicados
- 18/07/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Monica Sillero Quintana:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 18/07/2018.
Publicado
el 18/07/2018 en MADRID., Referencia: 1015960.
- 03/08/2005
Acto inscrito por empresa relacionada con Monica Sillero Quintana:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 03/08/2005.
Publicado
el 03/08/2005 en MADRID. Boletín: 147 , Referencia: 185528.
Ejercicio 2004
presentado
en Julio del 2005
- 28/09/2004
Acto inscrito por empresa relacionada con Monica Sillero Quintana:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 28/09/2004.
Publicado
el 28/09/2004 en MADRID. Boletín: 188 , Referencia: 513317.
Ejercicio 2003
presentado
en Septiembre del 2004
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Monica Sillero Quintana - Cnae:
- Actividades odontológicas
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
- Sic:
- Dentistas
Instrumentos y aparatos para medicina y cirugía
- Objeto social:
- LA EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DEL DISEÑO Y FABRICACION DE PROTESIS DENTALES E IMPLANTES
DISEÑO, FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PROTESIS DENTALES E IMPLANTES. ASESORAMIENTO Y FORMACION DE PROFESIONALES DENTALES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Monica Sillero Quintana, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Monica Sillero Quintana.
Usuarios que consultaron Monica Sillero Quintana también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Monica Sillero Quintana Además, conozca si Monica Sillero Quintana tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Monica Sillero Quintana.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí