Ng Sheng ya
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Ng Sheng ya, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Ng Sheng ya. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Ng Sheng ya ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Ng Sheng ya se ha publicado el cargo de apoderado solidario en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos, actividad SIC MAQUINARIA COMERCIAL Y COMPUTADORAS y objeto social Compra y Venta, Manufactura, Importacion y Exportacion, Produccion y Comercio de Todo Tipo e Equipos Fijos o Moviles. Prestar Servicios de Formacion en Relacion Con Los Servicios de Comunicacion y Areas Similares. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 12/06/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 112, Referencia 266119. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 05/06/2024, Sección 8, Hoja 485440, Inscripción 22. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 16/06/2024. El tiempo de permanencia en un cargo es de 2 años y 21 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Ng Sheng ya.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Ng Sheng ya (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Ng Sheng ya?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Ng Sheng ya |
Tendrá la información más actualizada sobre
Ng Sheng ya |
La información de Ng Sheng ya contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Ng Sheng ya.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Ng Sheng ya
Resumen de actos BORME publicados
- 05/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Ng Sheng ya:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 05/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 485440, Inscripción: 22
Publicado
el 12/06/2024 en MADRID. Boletín: 112 , Referencia: 266119.
- 05/06/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Ng Sheng ya:
Nombramientos
Inscrito el 05/06/2024.
Sección: 8, Hoja Registral: 485440, Inscripción: 22
Publicado
el 12/06/2024 en MADRID. Boletín: 112 , Referencia: 266119.
- 19/05/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Ng Sheng ya:
Pérdida de unipersonalidad
Inscrito el 19/05/2023.
Tomo: 26938, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 485440, Inscripción: 21
Publicado
el 26/05/2023 en MADRID. Boletín: 98 , Referencia: 240686.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Ng Sheng ya - Cnae:
- Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
- Sic:
- MAQUINARIA COMERCIAL Y COMPUTADORAS
- Objeto social:
- COMPRA Y VENTA, MANUFACTURA, IMPORTACION Y EXPORTACION, PRODUCCION Y COMERCIO DE TODO TIPO E EQUIPOS FIJOS O MOVILES. PRESTAR SERVICIOS DE FORMACION EN RELACION CON LOS SERVICIOS DE COMUNICACION Y AREAS SIMILARES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Ng Sheng ya, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Ng Sheng ya.
Usuarios que consultaron Ng Sheng Ya también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Ng Sheng ya tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Ng Sheng ya.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí