Nicolas Gloria Maria Herrero San
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Nicolas Gloria Maria Herrero San, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Nicolas Gloria Maria Herrero San. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Nicolas Gloria Maria Herrero San ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Nicolas Gloria Maria Herrero San se han publicado, entre otros, el cargo de administrador mancomunado en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social La Promocion, Gestion y Desarrollo de Todo Tipo de Operaciones Inmobiliarias y Urbanisticas. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 31/01/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 20, Referencia 42815. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 24/01/2022, Tomo 17878, Folio 74, Sección 8, Hoja 308548, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 22/10/2012. El tiempo máximo que Nicolas Gloria Maria Herrero San ha permanecido en un cargo es 11 años, 5 meses y 1 dia, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 11 meses y 22 dias. Además, se han publicado hasta 10 cargos en otras empresas bajo el nombre Nicolas Gloria Maria Herrero San.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Nicolas Gloria Maria Herrero San.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Nicolas Gloria Maria Herrero San (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Nicolas Gloria Maria Herrero San?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Nicolas Gloria Maria Herrero San |
Tendrá la información más actualizada sobre
Nicolas Gloria Maria Herrero San |
La información de Nicolas Gloria Maria Herrero San contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Nicolas Gloria Maria Herrero San.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Nicolas Gloria Maria Herrero San
Resumen de actos BORME publicados
- 24/01/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Nicolas Gloria Maria Herrero San:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 24/01/2022.
Tomo: 17878, Folio: 74, Sección: 8, Hoja Registral: 308548, Inscripción: 5
Publicado
el 31/01/2022 en MADRID. Boletín: 20 , Referencia: 42815.
- 24/01/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Nicolas Gloria Maria Herrero San:
Nombramientos
Inscrito el 24/01/2022.
Tomo: 17878, Folio: 74, Sección: 8, Hoja Registral: 308548, Inscripción: 5
Publicado
el 31/01/2022 en MADRID. Boletín: 20 , Referencia: 42815.
- 02/06/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Nicolas Gloria Maria Herrero San:
Nombramientos
Inscrito el 02/06/2021.
Tomo: 6930, Folio: 45, Sección: 8, Hoja Registral: 112797, Inscripción: 9
Publicado
el 09/06/2021 en MADRID. Boletín: 108 , Referencia: 279670.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Nicolas Gloria Maria Herrero San - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA PROMOCION, GESTION Y DESARROLLO DE TODO TIPO DE OPERACIONES INMOBILIARIAS Y URBANISTICAS
LA PROMOCION, GESTION Y DESARROLLO DE TODO TIPO DE OPERACIONES INMOBILIARIAS Y URBANISTICAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Nicolas Gloria Maria Herrero San, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Nicolas Gloria Maria Herrero San.
Usuarios que consultaron Nicolas Gloria Maria Herrero San también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Nicolas Gloria Maria Herrero San Además, conozca si Nicolas Gloria Maria Herrero San tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Nicolas Gloria Maria Herrero San.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí