Olatz Iriberri Ancisar
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Olatz Iriberri Ancisar, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Olatz Iriberri Ancisar. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Olatz Iriberri Ancisar ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Olatz Iriberri Ancisar se ha publicado el cargo de administrador unico en una empresa situada en Guipuzcoa. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes, actividad SIC Estructuras de metal y objeto social Caldereria Industrial Naval en General. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 27/01/2020, en el Registro Mercantil de Guipuzcoa, Boletín 17, Referencia 34625. Este cambio ha sido Pérdida de unipersonalidad, inscrito el 26/12/2019, Tomo 2025, Folio 93, Sección 8, Hoja 22220, Inscripción 3. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 05/01/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 5 años, 6 meses y 11 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Olatz Iriberri Ancisar.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Olatz Iriberri Ancisar (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Olatz Iriberri Ancisar?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Olatz Iriberri Ancisar |
Tendrá la información más actualizada sobre
Olatz Iriberri Ancisar |
La información de Olatz Iriberri Ancisar contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Olatz Iriberri Ancisar.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Olatz Iriberri Ancisar
Resumen de actos BORME publicados
- 26/12/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Olatz Iriberri Ancisar:
Pérdida de unipersonalidad
Inscrito el 26/12/2019.
Tomo: 2025, Folio: 93, Sección: 8, Hoja Registral: 22220, Inscripción: 3
Publicado
el 27/01/2020 en GUIPUZCOA. Boletín: 17 , Referencia: 34625.
- 21/03/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Olatz Iriberri Ancisar:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 21/03/2019.
Tomo: 2025, Folio: 93, Sección: 8, Hoja Registral: 22220, Inscripción: 2
Publicado
el 29/03/2019 en GUIPUZCOA. Boletín: 62 , Referencia: 142285.
- 21/03/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Olatz Iriberri Ancisar:
Nombramientos
Inscrito el 21/03/2019.
Tomo: 2025, Folio: 93, Sección: 8, Hoja Registral: 22220, Inscripción: 2
Publicado
el 29/03/2019 en GUIPUZCOA. Boletín: 62 , Referencia: 142285.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Olatz Iriberri Ancisar - Cnae:
- Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
- Sic:
- Estructuras de metal
- Objeto social:
- CALDERERIA INDUSTRIAL NAVAL EN GENERAL
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Olatz Iriberri Ancisar, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Olatz Iriberri Ancisar.
Usuarios que consultaron Olatz Iriberri Ancisar también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Olatz Iriberri Ancisar tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Olatz Iriberri Ancisar.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí