Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada se ha publicado el cargo de socio unico en una empresa situada en Girona. Está o ha estado relacionado con una empresa con actividad CNAE Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social La Compra, Venta, Arrendamiento no Financiero, Administracion, Gestion, Construccion y Promocion de Toda Clase de Bienes Inmuebles.toda Clase de Gestiones Para Las Empresas Pudiendo Actuar Como Administradores, Gerentes, Directores, Asesores, Agentes, Representantes Comisionistas o Intermediarios. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 23/05/2022, en el Registro Mercantil de Girona, Boletín 0, Referencia 2255370. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 23/05/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 06/01/2023. El tiempo de permanencia en un cargo es de 17 años, 7 meses y 22 dias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada |
Tendrá la información más actualizada sobre
Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada |
La información de Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada
Resumen de actos BORME publicados
- 23/05/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 23/05/2022.
Publicado
el 23/05/2022 en GIRONA., Referencia: 2255370.
- 31/08/2012
Acto inscrito por empresa relacionada con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 31/08/2012.
Tomo: 2562, Folio: 185, Sección: 8, Hoja Registral: 43306, Inscripción: N
Publicado
el 19/10/2012 en GIRONA. Boletín: 202 , Referencia: 425934.
- 08/02/2007
Acto inscrito por empresa relacionada con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada:
Constitución
Inscrito el 08/02/2007.
Tomo: 2562, Folio: 181, Sección: 8, Hoja Registral: 43306, Inscripción: 1
Publicado
el 21/02/2007 en GIRONA. Boletín: 37 , Referencia: 105765.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada - Cnae:
- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO, ADMINISTRACION, GESTION, CONSTRUCCION Y PROMOCION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES.TODA CLASE DE GESTIONES PARA LAS EMPRESAS PUDIENDO ACTUAR COMO ADMINISTRADORES, GERENTES, DIRECTORES, ASESORES, AGENTES, REPRESENTANTES COMISIONISTAS O INTERMEDIARIOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada.
Sectores que han consultado al ejecutivo Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada
Sectores
| 2012
(1)
|
Total
(1)
|
ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada Además, conozca si Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Participaciones Direccion Controles Sociedad Limitada.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí