Pedro Antonio Escuin Ramos
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Pedro Antonio Escuin Ramos, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Pedro Antonio Escuin Ramos. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Pedro Antonio Escuin Ramos ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Pedro Antonio Escuin Ramos se han publicado, entre otros, el cargo de socio unico en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p., actividad SIC Servicios sc y objeto social Actividad Principal:comercio al Por Mayor no Especializado (cnae 4690).construccion,instalaciones y Mantenimiento.comercio al Por Mayor y al Por Menor.distribucion Comercial.importacion y Exportacion.actividades. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 26/01/2021, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 16, Referencia 34751. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 18/01/2021, Tomo 41995, Folio 213, Sección 8, Hoja 398411, Inscripción 6. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 22/08/2024. El tiempo máximo que Pedro Antonio Escuin Ramos ha permanecido en un cargo es 4 años y 22 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 meses y 1 dia. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Pedro Antonio Escuin Ramos.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Pedro Antonio Escuin Ramos.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Pedro Antonio Escuin Ramos (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Pedro Antonio Escuin Ramos?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Pedro Antonio Escuin Ramos |
Tendrá la información más actualizada sobre
Pedro Antonio Escuin Ramos |
La información de Pedro Antonio Escuin Ramos contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Pedro Antonio Escuin Ramos.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Pedro Antonio Escuin Ramos
Resumen de actos BORME publicados
- 18/01/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Antonio Escuin Ramos:
Revocaciones
Inscrito el 18/01/2021.
Tomo: 41995, Folio: 213, Sección: 8, Hoja Registral: 398411, Inscripción: 6
Publicado
el 26/01/2021 en BARCELONA. Boletín: 16 , Referencia: 34751.
- 18/01/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Antonio Escuin Ramos:
Nombramientos
Inscrito el 18/01/2021.
Tomo: 41995, Folio: 213, Sección: 8, Hoja Registral: 398411, Inscripción: 6
Publicado
el 26/01/2021 en BARCELONA. Boletín: 16 , Referencia: 34751.
- 29/09/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Antonio Escuin Ramos:
Ampliación de Capital
Inscrito el 29/09/2020.
Tomo: 41995, Folio: 213, Sección: 8, Hoja Registral: 398411, Inscripción: 5
Publicado
el 06/10/2020 en BARCELONA. Boletín: 194 , Referencia: 335813.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Pedro Antonio Escuin Ramos - Cnae:
- Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
- Sic:
- Servicios sc
- Objeto social:
- ACTIVIDAD PRINCIPAL:COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO (CNAE 4690).CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.ACTIVIDADES
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Pedro Antonio Escuin Ramos, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Pedro Antonio Escuin Ramos.
Usuarios que consultaron Pedro Antonio Escuin Ramos también consultaron estos ejecutivos Además, conozca si Pedro Antonio Escuin Ramos tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Pedro Antonio Escuin Ramos.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí