Pedro Mir Vinent
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Pedro Mir Vinent, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Pedro Mir Vinent. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Pedro Mir Vinent ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Pedro Mir Vinent se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Baleares. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social A) Construccion, Promocion, Adquisicion, Tenencia, Urbanizacion y Parcelacion de Terrenos y Todo Tipo de Bienes Inmuebles, b) Adquisicion y Enajenacion de Edificaciones Construidas Directamente o Por Medio de Terceros, c) Explotacion de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana -arrendamiento de Viviend. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 13/03/2024, en el Registro Mercantil de Mahon, Boletín 52, Referencia 126636. Este cambio ha sido Ampliación de Capital, inscrito el 23/02/2024, Tomo 111, Folio 151, Sección 8, Hoja 4979, Inscripción 8. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 29/01/2023. El tiempo máximo que Pedro Mir Vinent ha permanecido en un cargo es 14 años, 2 meses y 19 dias. Además, se han publicado hasta 12 cargos en otras empresas bajo el nombre Pedro Mir Vinent.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Pedro Mir Vinent.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Pedro Mir Vinent (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Pedro Mir Vinent?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Pedro Mir Vinent |
Tendrá la información más actualizada sobre
Pedro Mir Vinent |
La información de Pedro Mir Vinent contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Pedro Mir Vinent.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Pedro Mir Vinent
Resumen de actos BORME publicados
- 23/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Mir Vinent:
Ampliación de Capital
Inscrito el 23/02/2024.
Tomo: 111, Folio: 151, Sección: 8, Hoja Registral: 4979, Inscripción: 8
Publicado
el 13/03/2024 en MAHON. Boletín: 52 , Referencia: 126636.
- 10/02/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Mir Vinent:
Nombramientos
Inscrito el 10/02/2021.
Tomo: 111, Folio: 151, Sección: 8, Hoja Registral: 4979, Inscripción: 7
Publicado
el 17/02/2021 en MAHON. Boletín: 32 , Referencia: 74986.
- 10/02/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Mir Vinent:
Revocaciones
Inscrito el 10/02/2021.
Tomo: 111, Folio: 151, Sección: 8, Hoja Registral: 4979, Inscripción: 6
Publicado
el 17/02/2021 en MAHON. Boletín: 32 , Referencia: 74985.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Pedro Mir Vinent - Cnae:
- Construcción de edificios
Otras actividades crediticias
- Sic:
- CONTRATISTAS GENERALES SC
Financieras en general
- Objeto social:
- URBANIZACION DE PARCELAS O ZONAS, SU PROMOCION Y COMERCIALIZACION. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERIA EN GENERAL. PROMOCION Y REALIZACION DE TODO TIPO DE PROYECTOS TECNICOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, TODO ELLO DE CARACTER INMOBILIARIO, LA REFORMA DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS, TODO LO CUAL
EXCLUSIVO, ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACION EN GENERAL Y ENAJENACION DE VALORES MOBILIARIOS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, SIN PARTICIPACION MAYORITARIA, ECONOMICA O POLITICA EN OTRAS SOCIEDADES.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Pedro Mir Vinent, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Pedro Mir Vinent.
Sectores que han consultado al ejecutivo Pedro Mir Vinent
Sectores
| 2005
(1)
| 2008
(1)
|
Total
(2)
|
INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD |
0
| 1 | 1 |
ABOGADOS | 1 |
0
| 1 |
Usuarios que consultaron Pedro Mir Vinent también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Pedro Mir Vinent Además, conozca si Pedro Mir Vinent tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Pedro Mir Vinent.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí