Pedro Molist Mas
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Pedro Molist Mas, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Pedro Molist Mas. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Pedro Molist Mas ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Pedro Molist Mas se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Fabricación de muebles, actividad SIC Mobiliario y muebles auxiliares sc. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 29/08/2019, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 165, Referencia 372907. Este cambio ha sido Cancelaciones de oficio de nombramientos, inscrito el 19/08/2019, Tomo 22762, Folio 143, Sección 8, Hoja 41754, Inscripción 16/N. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 14/04/2020. El tiempo máximo que Pedro Molist Mas ha permanecido en un cargo es 30 años, 9 meses y 26 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 1 año, 4 meses y 4 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Pedro Molist Mas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Pedro Molist Mas.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Pedro Molist Mas (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Pedro Molist Mas?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Pedro Molist Mas |
Tendrá la información más actualizada sobre
Pedro Molist Mas |
La información de Pedro Molist Mas contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Pedro Molist Mas.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Pedro Molist Mas
Resumen de actos BORME publicados
- 19/08/2019
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Molist Mas:
Cancelaciones de oficio de nombramientos
Inscrito el 19/08/2019.
Tomo: 22762, Folio: 143, Sección: 8, Hoja Registral: 41754, Inscripción: 16/N
Publicado
el 29/08/2019 en BARCELONA. Boletín: 165 , Referencia: 372907.
- 24/10/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Molist Mas:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 24/10/2018.
Publicado
el 24/10/2018 en BARCELONA., Referencia: 1115264.
- 11/07/2002
Acto inscrito por empresa relacionada con Pedro Molist Mas:
Nombramientos
Inscrito el 11/07/2002.
Tomo: 22762, Folio: 143, Sección: 8, Hoja Registral: 41754, Inscripción: 16
Publicado
el 31/07/2002 en BARCELONA. Boletín: 144 , Referencia: 323755.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Pedro Molist Mas - Cnae:
- Fabricación de muebles
- Sic:
- Mobiliario y muebles auxiliares sc
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Pedro Molist Mas, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Pedro Molist Mas.
Usuarios que consultaron Pedro Molist Mas también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Pedro Molist Mas Además, conozca si Pedro Molist Mas tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Pedro Molist Mas.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí