Philip Hackett Martin
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Philip Hackett Martin, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Philip Hackett Martin. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Philip Hackett Martin ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Philip Hackett Martin se han publicado, entre otros, el cargo de apoderado solid/mancom en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Telecomunicaciones por cable, actividad SIC Comunicaciones telefónicas y objeto social Prestacion de Servicios y Comercializacion y Venta de Instrumentos y Equipos Relacionados Con la Electronica y la Telecomunicacion, Explotacion de Patentes y Derechos de Propiedad Industrial. la Realización de Actividades Como Proveedor de Servicios o de Instalaciones de Cualquier Tipo en Relación Con Telecomunicaciones o en Materia de Comunicaciones, Incluyendo la Comercialización, Ofrecimiento y Venta de Servicios de Telecomunicaciones y de Comunicaciones, Incluyendo Por Cable, Servici. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 30/07/2024, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 145, Referencia 335660. Este cambio ha sido Cambio de Domicilio Social, inscrito el 22/07/2024, Tomo 1, Folio 1, Sección 8, Hoja 231847, Inscripción 95. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 22/04/2021. El tiempo máximo que Philip Hackett Martin ha permanecido en un cargo es 20 años, 10 meses y 14 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 8 meses y 12 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Philip Hackett Martin.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Philip Hackett Martin.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Philip Hackett Martin (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Philip Hackett Martin?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Philip Hackett Martin |
Tendrá la información más actualizada sobre
Philip Hackett Martin |
La información de Philip Hackett Martin contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Philip Hackett Martin.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Philip Hackett Martin
Resumen de actos BORME publicados
- 22/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Philip Hackett Martin:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 22/07/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 231847, Inscripción: 95
Publicado
el 30/07/2024 en MADRID. Boletín: 145 , Referencia: 335660.
- 15/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Philip Hackett Martin:
Revocaciones
Inscrito el 15/07/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 231847, Inscripción: 94
Publicado
el 22/07/2024 en MADRID. Boletín: 140 , Referencia: 325097.
- 15/07/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Philip Hackett Martin:
Nombramientos
Inscrito el 15/07/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 231847, Inscripción: 94
Publicado
el 22/07/2024 en MADRID. Boletín: 140 , Referencia: 325097.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Philip Hackett Martin - Cnae:
- Telecomunicaciones por cable
- Sic:
- Comunicaciones telefónicas
- Objeto social:
- PRESTACION DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION Y VENTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS RELACIONADOS CON LA ELECTRONICA Y LA TELECOMUNICACION, EXPLOTACION DE PATENTES Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS O DE INSTALACIONES DE CUALQUIER TIPO EN RELACIÓN CON TELECOMUNICACIONES O EN MATERIA DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIÓN, OFRECIMIENTO Y VENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO POR CABLE, SERVICI
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Philip Hackett Martin, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Philip Hackett Martin.
Usuarios que consultaron Philip Hackett Martin también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Philip Hackett Martin Además, conozca si Philip Hackett Martin tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Philip Hackett Martin.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí