Piedad Fernandez Ortega
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Piedad Fernandez Ortega, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Piedad Fernandez Ortega. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Piedad Fernandez Ortega ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Piedad Fernandez Ortega se han publicado, entre otros, el cargo de administrador mancomunado en una empresa situada en Baleares. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 24/05/2018, en el Registro Mercantil de Mahon, Boletín 98, Referencia 219163. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 16/05/2018, Tomo 171, Folio 78, Sección 8, Hoja 6827, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 01/02/2020. El tiempo máximo que Piedad Fernandez Ortega ha permanecido en un cargo es 12 años, 8 meses y 17 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 7 meses y 7 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Piedad Fernandez Ortega.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Piedad Fernandez Ortega.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Piedad Fernandez Ortega (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Piedad Fernandez Ortega?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Piedad Fernandez Ortega |
Tendrá la información más actualizada sobre
Piedad Fernandez Ortega |
La información de Piedad Fernandez Ortega contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Piedad Fernandez Ortega.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Piedad Fernandez Ortega
Resumen de actos BORME publicados
- 16/05/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Piedad Fernandez Ortega:
Constitución
Inscrito el 16/05/2018.
Tomo: 171, Folio: 78, Sección: 8, Hoja Registral: 6827, Inscripción: 1
Publicado
el 24/05/2018 en MAHON. Boletín: 98 , Referencia: 219163.
- 16/05/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Piedad Fernandez Ortega:
Nombramientos
Inscrito el 16/05/2018.
Tomo: 171, Folio: 78, Sección: 8, Hoja Registral: 6827, Inscripción: 1
Publicado
el 24/05/2018 en MAHON. Boletín: 98 , Referencia: 219163.
- 12/01/2012
Acto inscrito por empresa relacionada con Piedad Fernandez Ortega:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 12/01/2012.
Tomo: 65, Folio: 77, Sección: 8, Hoja Registral: 3421, Inscripción: 4
Publicado
el 27/01/2012 en MAHON. Boletín: 19 , Referencia: 41452.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Piedad Fernandez Ortega - Cnae:
- Construcción de edificios
- Sic:
- CONTRATISTAS GENERALES SC
- Objeto social:
- REALIZACION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, LA ADQUISICION, ENAJENACION, ARRENDAMIENTO, PROMOCION Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE FINCAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Piedad Fernandez Ortega, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Piedad Fernandez Ortega.
Usuarios que consultaron Piedad Fernandez Ortega también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Piedad Fernandez Ortega Además, conozca si Piedad Fernandez Ortega tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Piedad Fernandez Ortega.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí