Pilar Quiles Sanchez
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Pilar Quiles Sanchez, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Pilar Quiles Sanchez. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Pilar Quiles Sanchez ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Pilar Quiles Sanchez se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Badajoz. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Fabricación de otros productos alimenticios, actividad SIC Preparados alimenticios sc y objeto social Fabricacion y Venta de Pasteleria y Bolleria.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 08/06/2022, en el Registro Mercantil de Badajoz, Boletín 0, Referencia 2160247. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 08/06/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 13/04/2018. El tiempo máximo que Pilar Quiles Sanchez ha permanecido en un cargo es 25 años, 7 meses y 7 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 años, 11 meses y 2 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Pilar Quiles Sanchez.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Pilar Quiles Sanchez.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Pilar Quiles Sanchez (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Pilar Quiles Sanchez?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Pilar Quiles Sanchez |
Tendrá la información más actualizada sobre
Pilar Quiles Sanchez |
La información de Pilar Quiles Sanchez contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Pilar Quiles Sanchez.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Pilar Quiles Sanchez
Resumen de actos BORME publicados
- 08/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Pilar Quiles Sanchez:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 08/06/2022.
Publicado
el 08/06/2022 en BADAJOZ., Referencia: 2160247.
- 15/02/1999
Acto inscrito por empresa relacionada con Pilar Quiles Sanchez:
Adaptación Ley 2/95
Inscrito el 15/02/1999.
Tomo: 53, Folio: 42, Sección: 8, Hoja Registral: 2948, Inscripción: 2
Publicado
el 09/04/1999 en BADAJOZ. Boletín: 66 , Referencia: 127734.
- 15/02/1999
Acto inscrito por empresa relacionada con Pilar Quiles Sanchez:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 15/02/1999.
Tomo: 53, Folio: 42, Sección: 8, Hoja Registral: 2948, Inscripción: 2
Publicado
el 09/04/1999 en BADAJOZ. Boletín: 66 , Referencia: 127734.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Pilar Quiles Sanchez - Cnae:
- Fabricación de otros productos alimenticios
- Sic:
- Preparados alimenticios sc
- Objeto social:
- FABRICACION Y VENTA DE PASTELERIA Y BOLLERIA.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Pilar Quiles Sanchez, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Pilar Quiles Sanchez.
Usuarios que consultaron Pilar Quiles Sanchez también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Pilar Quiles Sanchez Además, conozca si Pilar Quiles Sanchez tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Pilar Quiles Sanchez.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí