Pilar Tormo Roses
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Pilar Tormo Roses, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Pilar Tormo Roses. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Pilar Tormo Roses ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Pilar Tormo Roses se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Valencia. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Promoción inmobiliaria, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/11/2023, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 0, Referencia 2323061. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 17/11/2023. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 03/11/2013. El tiempo máximo que Pilar Tormo Roses ha permanecido en un cargo es 27 años y 3 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Pilar Tormo Roses.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Pilar Tormo Roses.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Pilar Tormo Roses (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Pilar Tormo Roses?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Pilar Tormo Roses |
Tendrá la información más actualizada sobre
Pilar Tormo Roses |
La información de Pilar Tormo Roses contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Pilar Tormo Roses.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Pilar Tormo Roses
Resumen de actos BORME publicados
- 17/11/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Pilar Tormo Roses:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 17/11/2023.
Publicado
el 17/11/2023 en VALENCIA., Referencia: 2323061.
- 26/07/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Pilar Tormo Roses:
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
Inscrito el 26/07/2023.
Tomo: 4991, Libro: 2299, Folio: 212, Sección: 8, Hoja Registral: 36895, Inscripción: 5/H
Publicado
el 03/08/2023 en VALENCIA. Boletín: 147 , Referencia: 351153.
- 29/09/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Pilar Tormo Roses:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 29/09/2011.
Publicado
el 29/09/2011 en VALENCIA. Boletín: 186 , Referencia: 658104.
Ejercicio 2010
presentado
en Septiembre del 2011
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Pilar Tormo Roses - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Pilar Tormo Roses, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Pilar Tormo Roses.
Sectores que han consultado al ejecutivo Pilar Tormo Roses
Sectores
| 2007
(1)
|
Total
(1)
|
ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Pilar Tormo Roses también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Pilar Tormo Roses Además, conozca si Pilar Tormo Roses tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Pilar Tormo Roses.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí