Ramon Bistuer Pardina
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Ramon Bistuer Pardina, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Ramon Bistuer Pardina. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Ramon Bistuer Pardina ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Ramon Bistuer Pardina se han publicado, entre otros, el cargo de liquidador en una empresa situada en Barcelona. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, actividad SIC Servicios relacionados con computación SC y objeto social Diseño y Desarrollo de Equipos y Sistemas de Informacion Para la Comunicacion y Transmision de Informacion Entre Personas., Formacion en el Manejo de Los Sistemas y Equipos.puesta en Marcha de Centros de Comunicacion. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 12/02/2009, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 29, Referencia 76091. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 30/01/2009, Tomo 34885, Folio 17, Sección 8, Hoja 253413, Inscripción 2. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 06/01/2012. El tiempo máximo que Ramon Bistuer Pardina ha permanecido en un cargo es 27 años, 6 meses y 3 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 años, 4 meses y 6 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Ramon Bistuer Pardina.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Ramon Bistuer Pardina.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Ramon Bistuer Pardina (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Ramon Bistuer Pardina?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Ramon Bistuer Pardina |
Tendrá la información más actualizada sobre
Ramon Bistuer Pardina |
La información de Ramon Bistuer Pardina contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Ramon Bistuer Pardina.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Ramon Bistuer Pardina
Resumen de actos BORME publicados
- 22/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Ramon Bistuer Pardina:
Reelecciones
Inscrito el 22/02/2024.
Tomo: 46081, Folio: 207, Sección: 8, Hoja Registral: 285699, Inscripción: 126
Publicado
el 29/02/2024 en MADRID. Boletín: 43 , Referencia: 105770.
- 22/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Ramon Bistuer Pardina:
Revocaciones
Inscrito el 22/02/2024.
Tomo: 46081, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 285699, Inscripción: 125
Publicado
el 29/02/2024 en MADRID. Boletín: 43 , Referencia: 105769.
- 22/02/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Ramon Bistuer Pardina:
Nombramientos
Inscrito el 22/02/2024.
Tomo: 46081, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 285699, Inscripción: 125
Publicado
el 29/02/2024 en MADRID. Boletín: 43 , Referencia: 105769.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Ramon Bistuer Pardina - Cnae:
- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
- Sic:
- Pesticidas y productos químicos agrícolas SC
Servicios relacionados con computación SC
- Objeto social:
- EL OBJETO SOCIAL LO CONSTITUYE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE SEMILLAS, PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS Y SUS DERIVADOS, TALES COMO INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, BIOCIDAS, FERT
DISEÑO Y DESARROLLO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA COMUNICACION Y TRANSMISION DE INFORMACION ENTRE PERSONAS., FORMACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS.PUESTA EN MARCHA DE CENTROS DE COMUNICACION
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Ramon Bistuer Pardina, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Ramon Bistuer Pardina.
Usuarios que consultaron Ramon Bistuer Pardina también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Ramon Bistuer Pardina Además, conozca si Ramon Bistuer Pardina tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Ramon Bistuer Pardina.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí