Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, actividad SIC PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC y objeto social La Adquisicion, Por Cualquier Titulo, de Fincas Rusticas y Urbanas, la Construccion de Estas y la Administracion, Tenencia, Promocion, Explotacion y Arrendameinto de Tales Bienes y su Venta Total o Parcial,. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 18/09/2023, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 2048599. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 18/09/2023. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 06/05/2021. El tiempo máximo que Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante ha permanecido en un cargo es 16 años y 7 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 16 años y 4 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante |
Tendrá la información más actualizada sobre
Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante |
La información de Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante
Resumen de actos BORME publicados
- 18/09/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 18/09/2023.
Publicado
el 18/09/2023 en MADRID., Referencia: 2048599.
- 08/09/2008
Acto inscrito por empresa relacionada con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante:
Declaración de unipersonalidad
Inscrito el 08/09/2008.
Tomo: 25783, Folio: 93, Sección: 8, Hoja Registral: 464805, Inscripción: 3
Publicado
el 30/09/2008 en MADRID. Boletín: 186 , Referencia: 452972.
- 05/09/2008
Acto inscrito por empresa relacionada con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 05/09/2008.
Tomo: 25783, Folio: 93, Sección: 8, Hoja Registral: 464805, Inscripción: 2
Publicado
el 19/09/2008 en MADRID. Boletín: 179 , Referencia: 439705.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante - Cnae:
- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA ADQUISICION, POR CUALQUIER TITULO, DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, LA CONSTRUCCION DE ESTAS Y LA ADMINISTRACION, TENENCIA, PROMOCION, EXPLOTACION Y ARRENDAMEINTO DE TALES BIENES Y SU VENTA TOTAL O PARCIAL,
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante.
Usuarios que consultaron Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante Además, conozca si Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Ramon Luis Garcia Gavin Bustamante.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí