Santiago Quetglas Soler
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Santiago Quetglas Soler, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Santiago Quetglas Soler. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Santiago Quetglas Soler ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Santiago Quetglas Soler se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Valencia. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 14/07/2021, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 133, Referencia 339988. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 07/07/2021, Tomo 11021, Libro 8299, Folio 77, Sección 8, Hoja 199402, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 14/10/2022. El tiempo máximo que Santiago Quetglas Soler ha permanecido en un cargo es 26 años, 1 mes y 26 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 5 meses. Además, se han publicado hasta 32 cargos en otras empresas bajo el nombre Santiago Quetglas Soler.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Santiago Quetglas Soler.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Santiago Quetglas Soler (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Santiago Quetglas Soler?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Santiago Quetglas Soler |
Tendrá la información más actualizada sobre
Santiago Quetglas Soler |
La información de Santiago Quetglas Soler contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Santiago Quetglas Soler.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Santiago Quetglas Soler
Resumen de actos BORME publicados
- 03/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Santiago Quetglas Soler:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 03/06/2022.
Publicado
el 03/06/2022 en VALENCIA., Referencia: 2310447.
- 07/07/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Santiago Quetglas Soler:
Constitución
Inscrito el 07/07/2021.
Tomo: 11021, Libro: 8299, Folio: 77, Sección: 8, Hoja Registral: 199402, Inscripción: 1
Publicado
el 14/07/2021 en VALENCIA. Boletín: 133 , Referencia: 339988.
- 07/07/2021
Acto inscrito por empresa relacionada con Santiago Quetglas Soler:
Nombramientos
Inscrito el 07/07/2021.
Tomo: 11021, Libro: 8299, Folio: 77, Sección: 8, Hoja Registral: 199402, Inscripción: 1
Publicado
el 14/07/2021 en VALENCIA. Boletín: 133 , Referencia: 339988.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Santiago Quetglas Soler - Cnae:
- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO EXCLUSIVO LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
LA PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO Y EN GENERAL TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE INMUEBLES URBANOS, URBANIZABLES Y RÚSTICOS, Y SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL. LA INTERMEDIACIÓN EN TODO TIPO DE INMUEBLES POR NATURALEZA. LA REALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y P
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Santiago Quetglas Soler, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Santiago Quetglas Soler.
Sectores que han consultado al ejecutivo Santiago Quetglas Soler
Sectores
| 2010
(3)
| 2012
(1)
|
Total
(4)
|
RECURSOS HUMANOS |
0
| 1 | 1 |
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 |
0
| 1 |
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 1 |
0
| 1 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Santiago Quetglas Soler Además, conozca si Santiago Quetglas Soler tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Santiago Quetglas Soler.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí