Santos Fernandez Andres
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Santos Fernandez Andres, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Santos Fernandez Andres. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Santos Fernandez Andres ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Santos Fernandez Andres se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Construcción de edificios, actividad SIC CONTRATISTAS GENERALES SC y objeto social Construccion Completa de Viviendas y Edificios de Todas Clases, Asi Como la Realizacion de Aquellas Operaciones Con Ello Relacionadas, Como Adquisicion de Terrenos, su Urbanizacion y Parcelacion, Uso, Arrendamiento y Venta de Los Mismos. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 19/10/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1637342. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 19/10/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 15/04/2021. El tiempo máximo que Santos Fernandez Andres ha permanecido en un cargo es 24 años, 4 meses y 2 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 22 años, 4 meses y 12 dias. Además, se han publicado hasta 3 cargos en otras empresas bajo el nombre Santos Fernandez Andres.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Santos Fernandez Andres.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Santos Fernandez Andres (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Santos Fernandez Andres?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Santos Fernandez Andres |
Tendrá la información más actualizada sobre
Santos Fernandez Andres |
La información de Santos Fernandez Andres contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Santos Fernandez Andres.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Santos Fernandez Andres
Resumen de actos BORME publicados
- 19/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Santos Fernandez Andres:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 19/10/2022.
Publicado
el 19/10/2022 en MADRID., Referencia: 1637342.
- 18/07/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Santos Fernandez Andres:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 18/07/2018.
Publicado
el 18/07/2018 en MADRID., Referencia: 1023919.
- 28/10/2010
Acto inscrito por empresa relacionada con Santos Fernandez Andres:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 28/10/2010.
Publicado
el 28/10/2010 en MADRID. Boletín: 208 , Referencia: 910399.
Ejercicio 2009
presentado
en Octubre del 2010
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Santos Fernandez Andres - Cnae:
- Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Construcción de edificios
- Sic:
- DETALLISTAS DIVERSOS SC
CONTRATISTAS GENERALES SC
- Objeto social:
- EL ALMACENAJE, VENTA, DISTRIBUCION, Y COMPRA DE CONSERVAS. EMBUTIDOS, Y DE BEBIDAS Y GASES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ZOOSANITARIOS
CONSTRUCCION COMPLETA DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE TODAS CLASES, ASI COMO LA REALIZACION DE AQUELLAS OPERACIONES CON ELLO RELACIONADAS, COMO ADQUISICION DE TERRENOS, SU URBANIZACION Y PARCELACION, USO, ARRENDAMIENTO Y VENTA DE LOS MISMOS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Santos Fernandez Andres, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Santos Fernandez Andres.
Sectores que han consultado al ejecutivo Santos Fernandez Andres
Sectores
| 2007
(1)
| 2011
(1)
|
Total
(2)
|
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO |
0
| 1 | 1 |
QUIMICA | 1 |
0
| 1 |
Ejecutivos similares a Santos Fernandez Andres Además, conozca si Santos Fernandez Andres tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Santos Fernandez Andres.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí