Shyam Anupkumar Aswani
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Shyam Anupkumar Aswani, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Shyam Anupkumar Aswani. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Shyam Anupkumar Aswani ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Shyam Anupkumar Aswani se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Santa Cruz de Tenerife. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 14/03/2024, en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Boletín 53, Referencia 130938. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 05/03/2024, Tomo 3552, Folio 38, Sección 8, Hoja 56786, Inscripción 5. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 31/01/2024. El tiempo máximo que Shyam Anupkumar Aswani ha permanecido en un cargo es 13 años, 5 meses y 8 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 6 meses y 19 dias. Además, se han publicado hasta 11 cargos en otras empresas bajo el nombre Shyam Anupkumar Aswani.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Shyam Anupkumar Aswani.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Shyam Anupkumar Aswani (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Shyam Anupkumar Aswani?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Shyam Anupkumar Aswani |
Tendrá la información más actualizada sobre
Shyam Anupkumar Aswani |
La información de Shyam Anupkumar Aswani contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Shyam Anupkumar Aswani.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Shyam Anupkumar Aswani
Resumen de actos BORME publicados
- 12/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Shyam Anupkumar Aswani:
Reelecciones
Inscrito el 12/08/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 56792, Inscripción: 10
Publicado
el 11/09/2024 en SANTA CRUZ DE TENERIFE. Boletín: 175 , Referencia: 391870.
- 08/08/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Shyam Anupkumar Aswani:
Nombramientos
Inscrito el 08/08/2024.
Tomo: 1, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 56784, Inscripción: 11
Publicado
el 11/09/2024 en SANTA CRUZ DE TENERIFE. Boletín: 175 , Referencia: 391850.
- 05/03/2024
Acto inscrito por empresa relacionada con Shyam Anupkumar Aswani:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 05/03/2024.
Tomo: 3552, Folio: 38, Sección: 8, Hoja Registral: 56786, Inscripción: 5
Publicado
el 14/03/2024 en SANTA CRUZ DE TENERIFE. Boletín: 53 , Referencia: 130938.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Shyam Anupkumar Aswani - Cnae:
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
- Sic:
- Propietarios-administradores de edificios de apartamentos
CONFECCIONES EN GENERAL
- Objeto social:
- SERVICIOS DE ESTUDIO Y PROCESO DE DATOS, PROGRAMACION DE ORDENADORES, COMPRA/VENTA DE PRODUCTOS INFORMATICOS; ADQUIRIR, COMPRAR Y VENDER BIENES INMUEBLES, LA PROMOCION DE TERRENOS, LA CONSTRUCCION EN EL SENTIDO MAS AMPLIO
PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIO Y ANALISIS DE PROCESOS PARA SU TRATAMIENTO MECANICO, DE PROGRAMACION PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, DE REGISTRO DE DATOS ENSOPORTES DE ENTRADA PARA ORDENADORES, ASI COMO VENTA DE PROGRAMAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Shyam Anupkumar Aswani, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Shyam Anupkumar Aswani.
Sectores que han consultado al ejecutivo Shyam Anupkumar Aswani
Sectores
| 2003
(1)
| 2006
(3)
|
Total
(4)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 3 | 4 |
Usuarios que consultaron Shyam Anupkumar Aswani también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Shyam Anupkumar Aswani Además, conozca si Shyam Anupkumar Aswani tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Shyam Anupkumar Aswani.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí