Silvia Farres Calvo
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Silvia Farres Calvo, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Silvia Farres Calvo. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Silvia Farres Calvo ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Silvia Farres Calvo se han publicado, entre otros, el cargo de administrador solidario en una empresa situada en Barcelona. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 20/12/2019, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 243, Referencia 530117. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 10/12/2019, Tomo 47145, Folio 165, Sección 8, Hoja 542635, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 14/10/2022. El tiempo máximo que Silvia Farres Calvo ha permanecido en un cargo es 31 años, 11 meses y 16 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 3 años, 4 meses y 3 dias. Además, se han publicado hasta 8 cargos en otras empresas bajo el nombre Silvia Farres Calvo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Silvia Farres Calvo.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Silvia Farres Calvo (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Silvia Farres Calvo?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Silvia Farres Calvo |
Tendrá la información más actualizada sobre
Silvia Farres Calvo |
La información de Silvia Farres Calvo contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Silvia Farres Calvo.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Silvia Farres Calvo
Resumen de actos BORME publicados
- 27/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Silvia Farres Calvo:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 27/07/2022.
Publicado
el 27/07/2022 en BARCELONA., Referencia: 1694517.
- 26/01/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Silvia Farres Calvo:
Cambio de Domicilio Social
Inscrito el 26/01/2022.
Tomo: 40947, Folio: 43, Sección: 8, Hoja Registral: 21539, Inscripción: 19
Publicado
el 04/02/2022 en BARCELONA. Boletín: 24 , Referencia: 51474.
- 03/08/2020
Acto inscrito por empresa relacionada con Silvia Farres Calvo:
Revocaciones
Inscrito el 03/08/2020.
Tomo: 40947, Folio: 43, Sección: 8, Hoja Registral: 21539, Inscripción: 18
Publicado
el 11/08/2020 en BARCELONA. Boletín: 154 , Referencia: 262840.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Silvia Farres Calvo - Cnae:
- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
- Sic:
- Preparados alimenticios sc
Comestibles en general
- Objeto social:
- FABRICACION Y COMERCIALIZACION AL MAYOR Y MENOR DE ADITIVOS,INGREDIENTES ALIMENTARIOS Y PRODUCTOS LACTEOS. LA IMPORTACION,EXPORTACION,DISTRIBUCION,COMERCIO AL MENUDEO Y AL POR MAYOR EN ESPAÑA Y EN EL RESTO DEL MUNDO DE: MATERIAS PRIMAS,EQUIPOS Y SUS PIEZAS DE REPUESTOS,ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS
COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, TRANSFORMACION, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE ADITIVOS, INGREDIENTES, CONSERVANTES, PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Silvia Farres Calvo, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Silvia Farres Calvo.
Sectores que han consultado al ejecutivo Silvia Farres Calvo
Sectores
| 2011
(1)
|
Total
(1)
|
MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Silvia Farres Calvo también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Silvia Farres Calvo Además, conozca si Silvia Farres Calvo tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Silvia Farres Calvo.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí