Silvia Nin Villar
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Silvia Nin Villar, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Silvia Nin Villar. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Silvia Nin Villar ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Silvia Nin Villar se han publicado, entre otros, el cargo de socio en una empresa situada en Cordoba. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Actividades médicas y odontológicas, actividad SIC Servicios médicos SC y objeto social Mediar, Intermediar y Coordinar la Prestación de Servicios Relativos a la Asistencia Sanitaria en Todas Sus Especialidades -actividad Principal Cnae 8690- Alquiler de Inmuebles y Locales. Alquiler de Aparatos, Utensilios e Instrumental Médico. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 22/03/2018, en el Registro Mercantil de Cordoba, Boletín 58, Referencia 132840. Este cambio ha sido Modificaciones estatutarias, inscrito el 15/03/2018, Tomo 1256, Folio 69, Sección 8, Hoja 12508, Inscripción 8. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 02/08/2012. El tiempo máximo que Silvia Nin Villar ha permanecido en un cargo es 26 años, 6 meses y 5 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 2 años, 1 mes y 23 dias. Además, se han publicado hasta 2 cargos en otras empresas bajo el nombre Silvia Nin Villar.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Silvia Nin Villar.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Silvia Nin Villar (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Silvia Nin Villar?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Silvia Nin Villar |
Tendrá la información más actualizada sobre
Silvia Nin Villar |
La información de Silvia Nin Villar contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Silvia Nin Villar.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Silvia Nin Villar
Resumen de actos BORME publicados
- 15/03/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Silvia Nin Villar:
Modificaciones estatutarias
Inscrito el 15/03/2018.
Tomo: 1256, Folio: 69, Sección: 8, Hoja Registral: 12508, Inscripción: 8
Publicado
el 22/03/2018 en CORDOBA. Boletín: 58 , Referencia: 132840.
- 15/03/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Silvia Nin Villar:
Nombramientos
Inscrito el 15/03/2018.
Tomo: 1256, Folio: 68, Sección: 8, Hoja Registral: 12508, Inscripción: 7
Publicado
el 22/03/2018 en CORDOBA. Boletín: 58 , Referencia: 132839.
- 15/02/2018
Acto inscrito por empresa relacionada con Silvia Nin Villar:
Ceses/Dimisiones
Inscrito el 15/02/2018.
Tomo: 1256, Folio: 68, Sección: 8, Hoja Registral: 12508, Inscripción: 6
Publicado
el 23/02/2018 en CORDOBA. Boletín: 39 , Referencia: 88639.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Silvia Nin Villar - Cnae:
- Actividades médicas y odontológicas
- Sic:
- Servicios médicos SC
- Objeto social:
- MEDIAR, INTERMEDIAR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA SANITARIA EN TODAS SUS ESPECIALIDADES -ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE 8690- ALQUILER DE INMUEBLES Y LOCALES. ALQUILER DE APARATOS, UTENSILIOS E INSTRUMENTAL MÉDICO
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Silvia Nin Villar, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Silvia Nin Villar.
Sectores que han consultado al ejecutivo Silvia Nin Villar
Sectores
| 2015
(1)
|
Total
(1)
|
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Silvia Nin Villar también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Silvia Nin Villar Además, conozca si Silvia Nin Villar tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Silvia Nin Villar.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí