Vicente Jornet Arnau
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Vicente Jornet Arnau, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Vicente Jornet Arnau. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Vicente Jornet Arnau ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Vicente Jornet Arnau se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Valencia. Está o ha estado relacionado, entre otras, con una empresa con actividad CNAE Demolición y preparación de terrenos, actividad SIC CONTRATISTAS GENERALES SC y objeto social Realizacion de Obras de Albañileria y Trabajos de Construccion. Promocion y Construccion de Edificaciones, Para su Arrendamiento o Venta.. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 05/10/2022, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 0, Referencia 1780737. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 05/10/2022. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 19/11/2017. El tiempo máximo que Vicente Jornet Arnau ha permanecido en un cargo es 22 años, 8 meses y 18 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 7 años, 9 meses y 23 dias. Además, se ha publicado un cargo en otra empresa bajo el nombre Vicente Jornet Arnau.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Vicente Jornet Arnau.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Vicente Jornet Arnau (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Vicente Jornet Arnau?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Vicente Jornet Arnau |
Tendrá la información más actualizada sobre
Vicente Jornet Arnau |
La información de Vicente Jornet Arnau contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Vicente Jornet Arnau.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Vicente Jornet Arnau
Resumen de actos BORME publicados
- 05/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Vicente Jornet Arnau:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 05/10/2022.
Publicado
el 05/10/2022 en VALENCIA., Referencia: 1780737.
- 10/11/2015
Acto inscrito por empresa relacionada con Vicente Jornet Arnau:
Cierre Provisional de Hoja Registral
Inscrito el 10/11/2015.
Tomo: 4820, Libro: 2129, Folio: 209, Sección: 8, Hoja Registral: 33124, Inscripción: 2/M
Publicado
el 17/11/2015 en VALENCIA. Boletín: 219 , Referencia: 463916.
- 06/09/2011
Acto inscrito por empresa relacionada con Vicente Jornet Arnau:
Depósito de cuentas anuales
Inscrito el 06/09/2011.
Publicado
el 06/09/2011 en VALENCIA. Boletín: 170 , Referencia: 441254.
Ejercicio 2010
presentado
en Agosto del 2011
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Vicente Jornet Arnau - Cnae:
- Demolición y preparación de terrenos
- Sic:
- CONTRATISTAS GENERALES SC
- Objeto social:
- REALIZACION DE OBRAS DE ALBAÑILERIA Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION. PROMOCION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, PARA SU ARRENDAMIENTO O VENTA.
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Vicente Jornet Arnau, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Vicente Jornet Arnau.
Usuarios que consultaron Vicente Jornet Arnau también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Vicente Jornet Arnau Además, conozca si Vicente Jornet Arnau tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Vicente Jornet Arnau.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí