Virginia Maria Velez Medranda
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Virginia Maria Velez Medranda, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Virginia Maria Velez Medranda. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Virginia Maria Velez Medranda ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Virginia Maria Velez Medranda se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 02/03/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 42, Referencia 93319. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 23/02/2022, Tomo 43159, Folio 26, Sección 8, Hoja 762625, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 31/05/2024. El tiempo máximo que Virginia Maria Velez Medranda ha permanecido en un cargo es 20 años y 11 meses, mientras que el tiempo mínimo ha sido 8 meses y 2 dias. Además, se han publicado hasta 13 cargos en otras empresas bajo el nombre Virginia Maria Velez Medranda.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Virginia Maria Velez Medranda.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Virginia Maria Velez Medranda (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Virginia Maria Velez Medranda?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Virginia Maria Velez Medranda |
Tendrá la información más actualizada sobre
Virginia Maria Velez Medranda |
La información de Virginia Maria Velez Medranda contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Virginia Maria Velez Medranda.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Virginia Maria Velez Medranda
Resumen de actos BORME publicados
- 21/02/2023
Acto inscrito por empresa relacionada con Virginia Maria Velez Medranda:
Nombramientos
Inscrito el 21/02/2023.
Tomo: 42709, Folio: 151, Sección: 8, Hoja Registral: 755292, Inscripción: 5
Publicado
el 28/02/2023 en MADRID. Boletín: 41 , Referencia: 104079.
- 17/10/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Virginia Maria Velez Medranda:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 17/10/2022.
Publicado
el 17/10/2022 en MADRID., Referencia: 2216418.
- 04/07/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Virginia Maria Velez Medranda:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 04/07/2022.
Publicado
el 04/07/2022 en MADRID., Referencia: 2313473.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Virginia Maria Velez Medranda - Cnae:
- Promoción inmobiliaria
- Sic:
- PROPIETARIOS-ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES SC
- Objeto social:
- LA EDIFICACION EN OBRA NUEVA Y PROMOCION. LA COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES
LA EDIFICACION DE OBRA NUEVA Y PROMOCION; LA COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES; SERVICIO DE REPARACIONES Y PEQUEÑAS OBRAS DOMESTICAS
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Virginia Maria Velez Medranda, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Virginia Maria Velez Medranda.
Sectores que han consultado al ejecutivo Virginia Maria Velez Medranda
Sectores
| 2004
(1)
|
Total
(1)
|
CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Virginia Maria Velez Medranda también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Virginia Maria Velez Medranda Además, conozca si Virginia Maria Velez Medranda tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Virginia Maria Velez Medranda.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí