Virtudes Fernandez Aviles
Nuestros informes le proporcionarán toda la información sobre los cargos nombrados por sociedades cuyo nombre coincida con Virtudes Fernandez Aviles, con el detalle de los cargos actuales y de los cargos ocupados históricamente, ordenados cronológicamente. Nuestro exclusivo cronograma de cargos le permitirá analizar los datos de manera visual, facilitándole la labor de comprensión y síntesis de todas las sociedades que han nombrado cargos coincidentes con Virtudes Fernandez Aviles. Además, accederá a toda la información comercial, mercantil, judicial, financiera y de riesgo de las empresas en las que Virtudes Fernandez Aviles ocupe algún cargo y podrá conocer las vinculaciones entre ellas.
Bajo el nombre Virtudes Fernandez Aviles se han publicado, entre otros, el cargo de administrador unico en una empresa situada en Murcia. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 06/04/2017, en el Registro Mercantil de Murcia, Boletín 67, Referencia 155563. Este cambio ha sido Constitución, inscrito el 30/03/2017, Tomo 3235, Folio 207, Sección 8, Hoja 92297, Inscripción 1. Por otro lado, su última modificación no mercantil ha sido Nueva información de crédito, el 12/04/2020. El tiempo máximo que Virtudes Fernandez Aviles ha permanecido en un cargo es 21 años, 1 mes y 16 dias, mientras que el tiempo mínimo ha sido 7 años, 5 meses y 23 dias. Además, se han publicado hasta 4 cargos en otras empresas bajo el nombre Virtudes Fernandez Aviles.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información disponible en axesor sobre los ejecutivos coincidentes con Virtudes Fernandez Aviles.
También puede acceder al informe comercial del autónomo cuya denominación sea Virtudes Fernandez Aviles (en caso de existir, según el último censo público empresarial de las Cámaras de Comercio).
¿Quiere información de Virtudes Fernandez Aviles?
| Regístrese en menos de 1 minuto y consulte los informes de Virtudes Fernandez Aviles |
Tendrá la información más actualizada sobre
Virtudes Fernandez Aviles |
La información de Virtudes Fernandez Aviles contenida en los informes de axesor le permitirá analizar la situación, trayectoria y auténtica relevancia de este cargo o dirigente, en base a todas las empresas con las que actualmente está y/o ha estado vinculado Virtudes Fernandez Aviles.
Anuncios en el Registro Mercantil de las empresas relacionadas con Virtudes Fernandez Aviles
Resumen de actos BORME publicados
- 08/06/2022
Acto inscrito por empresa relacionada con Virtudes Fernandez Aviles:
Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF
Inscrito el 08/06/2022.
Publicado
el 08/06/2022 en MURCIA., Referencia: 1774245.
- 30/03/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Virtudes Fernandez Aviles:
Constitución
Inscrito el 30/03/2017.
Tomo: 3235, Folio: 207, Sección: 8, Hoja Registral: 92297, Inscripción: 1
Publicado
el 06/04/2017 en MURCIA. Boletín: 67 , Referencia: 155563.
- 30/03/2017
Acto inscrito por empresa relacionada con Virtudes Fernandez Aviles:
Nombramientos
Inscrito el 30/03/2017.
Tomo: 3235, Folio: 207, Sección: 8, Hoja Registral: 92297, Inscripción: 1
Publicado
el 06/04/2017 en MURCIA. Boletín: 67 , Referencia: 155563.
Obtener información mercantil completaAcceder
Información Adicional sobre las empresas relacionadas con Virtudes Fernandez Aviles - Cnae:
- Construcción de edificios
Otro acabado de edificios
- Sic:
- CONTRATISTAS GENERALES SC
CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS SC
- Objeto social:
- LA CONSTRUCCION Y CONTRATAS DE TODO TIPO DE OBRAS
LA ALBAÑILERIA Y PEQUELOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN GENERAL, LA COMPRA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA INSTALACION Y MONTAJE DE DICHO MATERIAL Y DE SOLADOS Y PAVIMENTOS DE TODAS CLASES Y EN CUALQUIER TIPO DE OBRAS, LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES Y LOS SERVICIOS ESPECI
Nuestros informes le mostrarán la trayectoria profesional de Virtudes Fernandez Aviles, de manera que conocerá las empresas en las que ejerce algún cargo en la actualidad junto con el histórico de cargos que ha ocupado. Asimismo, accederá a la información más completa y actualizada sobre todas las empresas relacionadas con Virtudes Fernandez Aviles.
Sectores que han consultado al ejecutivo Virtudes Fernandez Aviles
Sectores
| 2006
(1)
|
Total
(1)
|
ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | 1 |
Usuarios que consultaron Virtudes Fernandez Aviles también consultaron estos ejecutivos Ejecutivos similares a Virtudes Fernandez Aviles Además, conozca si Virtudes Fernandez Aviles tiene propiedades o derechos sobre bienes inmuebles por medio del Servicio de Índices de la Propiedad y reciba las Notas Simples de la Propiedad de los bienes de los que es titular Virtudes Fernandez Aviles.
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
Esta ficha no identifica a ninguna persona en concreto y se limita a reproducir el contenido del Boletín Oficial, pudiendo corresponder a más de una persona física.
Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, puede consultar toda la información sobre los tratamientos que se llevan a cabo con estos datos aquí